Ivan Høeg
Karrieren startede hos: | ANDERS BRØNDUM HOLDING A/S (Direktør) |
Største overskud: | 96.937' DKK ANDERS BRØNDUM A/S (Nu: ANDERS BRØNDUM HOLDING A/S) (2021) |
Største underskud: | -11.379' DKK SPECIALTRYKKERIET. VIBORG A/S (Nu: Specialtrykkeriet Arco A/S) (2020) |
Største egenkapital: | 287.888' DKK ANDERS BRØNDUM A/S (Nu: ANDERS BRØNDUM HOLDING A/S) (2023) |
Største gæld: | 37.301' DKK ANDERS BRØNDUM A/S (Nu: ANDERS BRØNDUM HOLDING A/S) (2019) |
Flest årsværk: | 57 årsværk hos JYSK SVINETRANSPORT A/S (Nu: Jysk Transportservice A/S) (2022-23) |
Seed: 1448315154
Det startede for nu meget længe siden i ANDERS BRØNDUM HOLDING A/S (tidligere ANDERS BRØNDUM A/S) i rollen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Ivan Høeg i 29 år 8 måneder, før fratrædelsen d. 17. marts 2000.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor ikke-finansielle holdingselskaber. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 14.900' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Ivan Høeg Consult
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
CHIROFORM A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.04.2006 -
VINTAGEKEEPING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 08.04.2010
Ejendomme (1)
Tidslinje (83)
-
Nice Light IVS (Nu: Nice Light ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 10.11.2022
Registreringsdato: 10.11.2022 -
Nice Light ApS
Fratrådt som direktørDato: 12.05.2022
Registreringsdato: 12.05.2022 -
GULDHAMMER A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.05.2021
Registreringsdato: 06.05.2021
Blå bog (fortsat)
Ivan har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 54 år 3 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
08.04.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
06.04.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.07.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.09.2019 - 10.11.2022
Direktør
01.11.2019 - 12.05.2022
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2005 - 06.05.2021
Ejerandel: Intet ejerskab
Ivan Høeg har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i VINTAGEKEEPING A/S der præsenterede et overskud på 5.614' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem i JKL MEDICAL A/S (Nu: DM Trading A/S) der præsenterede et underskud på 645' DKK.
Ivan har i alt siddet i bestyrelsen hos 36 forskellige selskaber (heraf 16 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 5 måneder fra 2006 til i dag hos CHIROFORM A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 16.722' DKK (DANCUTTER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 818' DKK (DANLASER A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 287.888' DKK (ANDERS BRØNDUM A/S (Nu: ANDERS BRØNDUM HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.223' DKK (EJENDOMSSELSKABET EDVARD JENSEN ApS).
En af de forbindelser som går igen i Ivan' netværk er Jan Sørensen.