Jørgen Mikkelsen
Erhvervsaktiv: | 17. apr. 2002 - 30. sep. 2012 |
Karrieren startede hos: | Mikkelsen I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Ejer af Mikkelsen I/S (22 år 5 måneder) |
Seed: 2087084657
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2002 hos Mikkelsen I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Kasper Skov-Mikkelsen at Jørgen Mikkelsen stiftede Mikkelsen I/S den dag i april 2002. Titlen som Ejer og Stifter har Jørgen nu besiddet i 22 år 5 måneder, og er stadig aktiv i Selvsamme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Mikkelsen I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Tidslinje (3)
-
J M Polering v/Jørgen Mikkelsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2012
Registreringsdato: 30.09.2012 -
J M Polering v/Jørgen Mikkelsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.05.2011
Registreringsdato: 01.05.2011 -
Mikkelsen I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 17.04.2002
Registreringsdato: 17.04.2002
Blå bog (fortsat)
Jørgen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
17.04.2002 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.04.2003 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Stifter og Ejer
01.05.2011 - 30.09.2012
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Kasper Skov-mikkelsen.