Camilla Tang
Erhvervsaktiv siden: | 12. sep. 2002 (22 år) |
Karrieren startede hos: | K. TANG NIELSEN A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 26.338' DKK K. TANG HOLDING ApS (2020-21) |
Største underskud: | -2.130' DKK K. TANG HOLDING ApS (2019-20) |
Største egenkapital: | 150.728' DKK K. TANG HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 45.644' DKK K. TANG HOLDING ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos K. TANG NIELSEN ApS (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af C. Tang (5 år 7 måneder) |
Seed: 221214545
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2002 hos K. TANG NIELSEN A/S med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Camilla Tang i 2 måneder, før stoppet d. 25. november 2002.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2002 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 25. november 2002.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
C. Tang
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
C. Tang Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
C. TANG INVEST ApS
Via C. Tang Holding ApS
Direktørposter (2)
-
C. TANG INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.07.2022 -
C. Tang Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.10.2019
Tidslinje (16)
-
K. TANG NIELSEN ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
K. TANG HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 23.04.2024
Registreringsdato: 23.04.2024 -
C. TANG INVEST ApS
Tilknyttet som direktørDato: 21.07.2022
Registreringsdato: 21.07.2022
Blå bog (fortsat)
Camilla har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 6 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
13.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
20.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
10.11.2020 - 23.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
10.11.2020 - 23.04.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
13.10.2019 - Stadig aktiv
Direktør
14.01.2020 - 20.07.2022
Direktør
21.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Camilla Tang er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn C. Tang Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 176' DKK. Igennem holdingselskabet C. Tang Holding ApS har Camilla derfor også ejerandele i C. TANG INVEST ApS (100%).
Du kan se koncerndiagram for Camilla Tang, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor K. TANG HOLDING ApS kunne offentliggøre et overskud på 26.338' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor K. TANG HOLDING ApS kunne offentliggøre et underskud på 1.033' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Camilla' netværk er Knud Tang.