Stig Abildsø
Erhvervsaktiv siden: | 24. mar. 1988 (36 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | DELMEC MILJØ A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 544.680' DKK AXCESS HOLDING ApS (2017) |
Største underskud: | -17.000' DKK A/S PSE NR. 5421 (Nu: ATEA DANMARK HOLDING A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 1.231.000' DKK A/S PSE NR. 5421 (Nu: ATEA DANMARK HOLDING A/S) (2019) |
Største gæld: | 1.244.000' DKK A/S PSE NR. 5421 (Nu: ATEA DANMARK HOLDING A/S) (2017) |
Flest årsværk: | 250 årsværk hos AXCESS A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Direktør af HANDELS- OG DISTRIBUTIONS SELSKABET AF 1. JULI 1997 ApS (17 år) |
Seed: 1942256490
Karrieren som leder startede i 1988 hos DELMEC MILJØ A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Stig Abildsø i 4 år 6 måneder, før stoppet d. 21. oktober 1992.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1993 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 13. december 1993.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Stabil Holding ApS
Ejerandel: 0%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
FORE Søllerødgade Holding ApS
Via Stabil Holding ApS -
FORE Søllerødgade GP ApS
Via FORE Søllerødgade Holding ApS -
FORE Søllerødgade K/S
Via FORE Søllerødgade GP ApS
Direktørposter (1)
-
Visage Invest ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.02.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Organicum Biomass Ørbæk ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.08.2024
Tidslinje (75)
-
Organicum Biomass Ørbæk ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.08.2024
Registreringsdato: 05.08.2024 -
Stabil Holding ApS (0%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.03.2024
Registreringsdato: 03.03.2024 -
Stabil Holding ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 02.03.2024
Registreringsdato: 02.03.2024
Blå bog (fortsat)
Stig har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 34 år 6 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
13.02.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
03.07.2019 - 02.03.2024
Ejer
03.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 0% -
Stifter og Ejer
27.02.2024 - 01.03.2024
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
22.12.2017 - 14.02.2022
Ejerandel: Intet ejerskab
Stig Abildsø er desuden ejer af holdingselskabet Visage Invest ApS (ejer pt. 100%). Gennem holdingselskabet Visage Invest ApS ejes der også andele i Organicum Biomass Ørbæk ApS (20-24.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Stig Abildsø, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor AXCESS A/S kunne fremvise et overskud på 62.188' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor Visage Invest ApS kunne fremvise et underskud på 1.350' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 44.414' DKK (wingmen solutions A/S (Nu: wingmen solutions ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.651' DKK (AXCESS NORDIC ApS (Nu: AXCESS NORDIC A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.224.930' DKK (A/S PSE NR. 5421 (Nu: ATEA DANMARK HOLDING A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -4.121' DKK (AXCESS NORDIC ApS (Nu: AXCESS NORDIC A/S)).
En af de forbindelser som går igen i Stig' netværk er Visage Group Limited.