Jeppe Holmegaard Bårris
Erhvervsaktiv siden: | 10. aug. 2002 (22 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Bårris Interactive Jeppe H Bårris (Ejer) |
Største overskud: | 233' DKK Clovermetrics ApS (2023) |
Største underskud: | -70' DKK REDPITT ApS (2017-18) |
Største egenkapital: | 598' DKK REDPITT ApS (2021-22) |
Største gæld: | 240' DKK REDPITT ApS (2013-14) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Clovermetrics ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af REDPITT ApS (15 år 11 måneder) |
Seed: 2084727157
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for alvor en dag i 2002 ved Bårris Interactive Jeppe H Bårris med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Jeppe Holmegaard Bårris der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Jeppe i 6 år 7 måneder, før stoppet den 31. marts 2009.
Virksomheden opererede indenfor anden it-servicevirksomhed. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2009 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. marts 2009.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
REDPITT ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Tosset Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Clovermetrics ApS
Via Tosset Holding ApS
Direktørposter (3)
-
REDPITT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 31.05.2018 -
Clovermetrics ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 18.11.2021 -
Tosset Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.01.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (19)
-
Clovermetrics ApS
Tilknyttet som direktørDato: 18.11.2021
Registreringsdato: 18.11.2021 -
Tosset Holding ApS
Tilknyttet som direktørDato: 15.01.2021
Registreringsdato: 15.01.2021 -
Tosset Holding ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.10.2020
Registreringsdato: 08.10.2020
Blå bog (fortsat)
Jeppe har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
08.05.2019 - Stadig aktiv
Direktør
18.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
08.05.2019 - 08.10.2020
Ejer
08.05.2019 - Stadig aktiv
Direktør
15.01.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
25.10.2008 - Stadig aktiv
Ejer
25.10.2008 - Stadig aktiv
Direktør og Bestyrelsesmedlem
01.11.2015 - 18.04.2018
Direktør
31.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33.34-49.99% -
Stifter og Ejer
06.02.2007 - 30.09.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.11.2003 - 30.09.2009
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Jeppe Holmegaard Bårris er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tosset Holding ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 306' DKK. Igennem holdingselskabet Tosset Holding ApS har Jeppe derfor også ejerandele i Clovermetrics ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Jeppe Holmegaard Bårris, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Clovermetrics ApS kunne offentliggøre et overskud på 233' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor REDPITT ApS kunne offentliggøre et underskud på 70' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 233' DKK (Clovermetrics ApS).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 47' DKK (REDPITT ApS).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 558' DKK (REDPITT ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 306' DKK (Tosset Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jeppe' netværk er Jens Ole Kjærgaard-hansen.