Thomas Vedsted Rothman
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2009 (15 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Robust I/S (Ejer) |
Største overskud: | 264.649' DKK PROVAS-HADERSLEV SPILDEVAND A/S (2017) |
Største underskud: | -249.750' DKK PROVAS-HADERSLEV SPILDEVAND A/S (2018) |
Største egenkapital: | 2.287.114' DKK PROVAS HOLDING A/S (2023) |
Største gæld: | 314.090' DKK PROVAS-HADERSLEV SPILDEVAND A/S (2020) |
Flest årsværk: | 76 årsværk hos PROVAS-HADERSLEV FORSYNINGSSERVICE A/S (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Robust I/S (12 år 4 måneder) |
Seed: 1808175581
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte for alvor dengang i 2009 hos Robust I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Claus Sørensen, Camilla Sørensen at Thomas Vedsted Rothman stiftede Robust I/S den dag i august 2009. Titlen som Ejer og Stifter havde Thomas i 12 år 4 måneder, inden stoppet den 31. december 2021.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden fremstillingsvirksomhed i.a.n.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2021 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 31. december 2021.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ejendommen østergade 27 v/ Thomas Vedsted
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
ROTHMAN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Robust Hjælpemidler ApS
Via ROTHMAN HOLDING ApS
Ejendomme (2)
Tidslinje (22)
-
Robust I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2021
Registreringsdato: 31.12.2021 -
Robust Hjælpemidler ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.08.2020
Registreringsdato: 29.08.2020 -
LOKAL MEDIE ApS (Nu: ApS af 12.12.2014)
Fratrådt som direktørDato: 13.09.2019
Registreringsdato: 13.09.2019
Blå bog (fortsat)
Thomas har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
01.11.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.08.2009 - 31.12.2021
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer og Direktør
26.11.2018 - 29.08.2020
Reel ejer
09.04.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Thomas Vedsted Rothman er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn ROTHMAN HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 0' DKK. Igennem sit holdingselskab ROTHMAN HOLDING ApS har Thomas dermed også ejerandele i Robust Hjælpemidler ApS (100%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Thomas Vedsted Rothman, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor ROTHMAN HOLDING ApS fremviste et overskud på 42' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor LOKAL MEDIE ApS (Nu: ApS af 12.12.2014) fremviste et underskud på 206' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 41.980' DKK (PROVAS HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.199' DKK (PROVAS-HADERSLEV VAND A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.287.114' DKK (PROVAS HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (ROTHMAN HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Linda Rothman.