Jens Christian Bang Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Partsrederi S 22 Anton v/ Svend Aage Bang Andersen og Jens Christian Bang Andersen (Ejer) |
Største overskud: | 2.342' DKK S 107 Skagerak ApS (2022) |
Største underskud: | -15.798' DKK S 107 Skagerak ApS (2023) |
Største egenkapital: | 27.495' DKK S 107 Skagerak ApS (2020) |
Største gæld: | 103.933' DKK S 107 Skagerak ApS (2023) |
Flest årsværk: | 19 årsværk hos FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A. (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af Partrederi S430 Well-Bank (10 år 5 måneder) |
Seed: 1365731946
Karrieren i erhvervslivet begyndte den dag i 2002 hos Partsrederi S 22 Anton v/ Svend Aage Bang Andersen og Jens Christian Bang Andersen (tidligere Partsrederi S 430 Well-Bank v/ Svend Aage Bang Andersen og Jens Christian Bang Andersen) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Svend Aage Bang Andersen at Jens Christian Bang Andersen stiftede Partsrederi S 22 Anton v/ Svend Aage Bang Andersen og Jens Christian Bang Andersen den dag i januar 2002. Titlen som Ejer og Stifter havde Jens i 9 år, inden stoppet den 15. januar 2011.
Virksomheden specialiserede sig indenfor havfiskeri. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2011 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 15. januar 2011.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
S 430 WELL-BANK HOLDING ApS
Ejerandel: 66.66-89.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
S 107 Skagerak ApS
Via S 430 WELL-BANK HOLDING ApS -
FISKERISELSKABET AF 1. JULI 2005 ApS
Via S 107 Skagerak ApS -
SKAGEN GOURMET REJER ApS
Via S 107 Skagerak ApS
Direktørposter (2)
-
S 430 WELL-BANK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.12.2018 -
S 107 Skagerak ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.07.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.03.2016 -
Hirtshals Fiskeauktion ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 23.06.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (25)
-
Hirtshals Fiskeauktion ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 23.06.2022
Registreringsdato: 23.06.2022 -
S 107 SKAGERAK ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.07.2020
Registreringsdato: 10.07.2020 -
S 430 WELL-BANK ApS
Fratrådt som direktørDato: 10.07.2020
Registreringsdato: 10.07.2020
Blå bog (fortsat)
Jens har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
23.06.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
08.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer og Direktør
10.07.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 39,5% -
Stifter, Ejer og Direktør
17.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 79,07% -
Direktør og Reel ejer
12.09.2018 - 10.07.2020
Ejerandel: 35,7%
Jens Christian Bang Andersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn S 430 WELL-BANK HOLDING ApS (ejer pt. 79,07%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.221' DKK. Gennem sit holdingselskab S 430 WELL-BANK HOLDING ApS har Jens dermed også andele i S 107 Skagerak ApS (50-66.65%).
Udforsk også koncerndiagram for Jens Christian Bang Andersen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor S 107 Skagerak ApS landede et overskud på 2.342' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor S 107 Skagerak ApS landede et underskud på 15.798' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 677' DKK (FISKERNES FISKESORTERING A.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15.798' DKK (S 107 Skagerak ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 6.236' DKK (S 107 Skagerak ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 340' DKK (Hirtshals Fiskeauktion ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Thomas Møller Kristiansen.