Anders Emil Møller
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2002 (22 år) |
Karrieren startede hos: | Emfase I/S v/ Anders Emil Møller og Lasse Bastkjær Jensen (Ejer) |
Største overskud: | 1.991' DKK Trouble A/S (2018) |
Største underskud: | -1.443' DKK Trouble A/S (2019) |
Største egenkapital: | 2.036' DKK Trouble A/S (2018) |
Største gæld: | 4.176' DKK Trouble A/S (2018) |
Flest årsværk: | 13 årsværk hos Trouble A/S (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af Objectif Lune ApS (8 år 5 måneder) |
Seed: 892216994
Karrieren I Danmark begyndte den dag i 2002 ved Emfase I/S v/ Anders Emil Møller og Lasse Bastkjær Jensen (tidligere Emfase v/ Anders Møller & Lasse Jensen) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Lasse Bastkjær Jensen at Anders Emil Møller stiftede Emfase I/S v/ Anders Emil Møller og Lasse Bastkjær Jensen den dag i september 2002. Rollen som Ejer og Stifter havde Anders i 3 år 9 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2006.
Virksomheden opererede indenfor branchen selvstændigt udøvende kunstnere. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2006 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Objectif Lune ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Trouble A/S
Via Objectif Lune ApS
Direktørposter (2)
-
Trouble A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.05.2016 -
Objectif Lune ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.04.2016
Bestyrelsesposter (1)
-
Trouble A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.05.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Trouble A/S
Tilknyttet som direktørDato: 01.05.2016
Registreringsdato: 01.05.2016 -
Trouble A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 01.05.2016
Registreringsdato: 01.05.2016 -
Objectif Lune ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 20.04.2016
Registreringsdato: 20.04.2016
Blå bog (fortsat)
Anders har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 12 år 3 måneder.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter, Ejer og Direktør
20.04.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
01.05.2016 - 22.03.2018
Bestyrelsesmedlem og Direktør
01.05.2016 - Stadig aktiv
Reel ejer
23.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 33,33% -
Stifter og Ejer
01.09.2002 - 30.06.2006
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor Trouble A/S landede et overskud på 1.991' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2019 hvor Trouble A/S landede et underskud på 1.443' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 36' DKK (Trouble A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på -91' DKK (Objectif Lune ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -461' DKK (Trouble A/S).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Dea Nyrop Nielsen.