Per Henning Lindegaard Bisp
Erhvervsaktiv siden: | 1. sep. 2002 (22 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | P.B. Kantine Inspiration v/Per H. Bisp (Ejer) |
Største overskud: | 28' DKK Pub1 ApS (2021-22) |
Største underskud: | -607' DKK Gullanden ApS (2020) |
Største egenkapital: | 106' DKK Gullanden ApS (2020) |
Største gæld: | 4.587' DKK Pub1 ApS (2021-22) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos Pub1 ApS (2021-22) |
Længste aktivitet: | Ejer af P.B. Kantine Inspiration v/Per H. Bisp (2 år 9 måneder) |
Seed: 523115339
Karrieren som leder startede i 2002 ved P.B. Kantine Inspiration v/Per H. Bisp (tidligere P.B. Kantine Inspiration v/Per H. Bisp) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Per Henning Lindegaard Bisp der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Per i 2 år 9 måneder, før stoppet den 16. juni 2005.
Virksomheden opererede indenfor anden forretningsservice i.a.n.. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 16. juni 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
C.T Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
Gullanden ApS
Via C.T Holding ApS -
Borgerly ApS
Via C.T Holding ApS -
Støvlen ApS
Via C.T Holding ApS -
Tequila ApS
Via C.T Holding ApS -
Drift1 ApS UNDER KONKURS
Via C.T Holding ApS -
George Bodega ApS
Via C.T Holding ApS -
Harlekin Klub ApS
Via C.T Holding ApS -
Natcafeen kbh ApS
Via C.T Holding ApS -
Prinsen ApS
Via C.T Holding ApS
Direktørposter (9)
-
Borgerly ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.12.2022 -
George Bodega ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.08.2023 -
Natcafeen kbh ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.12.2023 -
Gullanden ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.02.2024 -
C.T Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.12.2022 -
Tequila ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.04.2023 -
Prinsen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2024 -
Harlekin Klub ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.11.2023 -
Støvlen ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.02.2023
Tidslinje (18)
-
Drift1 ApS
Fratrådt som direktørDato: 29.05.2024
Registreringsdato: 29.05.2024 -
Gullanden ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.02.2024
Registreringsdato: 14.02.2024 -
Prinsen ApS
Tilknyttet som direktørDato: 07.02.2024
Registreringsdato: 07.02.2024
Blå bog (fortsat)
Per har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 4 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
14.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
07.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
27.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
14.11.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
23.08.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Per Henning Lindegaard Bisp er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn C.T Holding ApS (ejer lige nu 100%). Gennem holdingselskabet C.T Holding ApS har Per derfor også andele i Gullanden ApS (100%), Borgerly ApS (100%), Støvlen ApS (100%), Tequila ApS (100%), Drift1 ApS (100%), George Bodega ApS (100%), Harlekin Klub ApS (100%), Natcafeen kbh ApS (100%) og Prinsen ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Per Henning Lindegaard Bisp, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
En af de forbindelser som går igen i Per' netværk er Charlotte Bisp.