Bo Flemming Kjær
Erhvervsaktiv siden: | 2. sep. 2002 (22 år) |
Karrieren startede hos: | Kjær Concepts v/Bo Flemming Kjær (Ejer) |
Største overskud: | 11' DKK SLEIPNER NORDIC ApS (Nu: Sleipner Nordic ApS) (2015-16) |
Største underskud: | -255' DKK GAJHEDE DESIGN IVS (2014-15) |
Største egenkapital: | 117' DKK SLEIPNER NORDIC ApS (Nu: Sleipner Nordic ApS) (2015-16) |
Største gæld: | 377' DKK GAJHEDE DESIGN IVS (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af Sleipner Nordic ApS (9 år 10 måneder) |
Seed: 353927376
Karrieren i erhvervslivet startede i 2002 hos Kjær Concepts v/Bo Flemming Kjær i rollen som Ejer. Bo Flemming Kjær erhvervede virksomheden Kjær Concepts v/Bo Flemming Kjær d. 2. september 2002. Bo der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer bestred Bo i 6 måneder, før stoppet d. 31. marts 2003.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 31. marts 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Shamrock ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
ViFix ApS
Via Shamrock ApS
Direktørposter (2)
-
Shamrock ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2023 -
ViFix ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.07.2023
Tidslinje (15)
-
Shamrock ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 03.07.2023
Registreringsdato: 03.07.2023 -
ViFix ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.07.2023
Registreringsdato: 03.07.2023 -
Shamrock ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.07.2023
Registreringsdato: 03.07.2023
Blå bog (fortsat)
Bo har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 16 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
03.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør og Reel ejer
03.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
03.03.2008 - 26.01.2016
Ejer
01.01.2012 - 19.11.2021
Direktør
05.04.2016 - 15.09.2021
Ejerandel: 100% -
Direktør
27.10.2014 - 02.06.2015
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.10.2005 - 20.02.2007
Ejerandel: Intet ejerskab
Bo Flemming Kjær er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Shamrock ApS (ejer pt. 100%). Gennem holdingselskabet Shamrock ApS har Bo derfor også andele i ViFix ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Bo Flemming Kjær, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2015-16 hvor SLEIPNER NORDIC ApS (Nu: Sleipner Nordic ApS) kunne fremvise et overskud på 11' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor GAJHEDE DESIGN IVS kunne fremvise et underskud på 255' DKK.