Astrid Karlsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 1997 (26 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | FERIEHJEM HJØRRING ApS (Direktør) |
Største overskud: | 329' DKK HJØRRING TENNISKLUBS FOND (2023) |
Største underskud: | -62' DKK BOCAJ A/S (2019) |
Største egenkapital: | 3.608' DKK HJØRRING TENNISKLUBS FOND (2023) |
Største gæld: | 1.219' DKK BOCAJ A/S (2014) |
Flest årsværk: | 4 årsværk hos BOCAJ A/S (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af Karlsens Regnskabsservice v/Astrid Karlsen (18 år 4 måneder) |
Seed: 575972209
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 1997 hos FERIEHJEM HJØRRING ApS med titlen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Astrid Karlsen i 1 år 11 måneder, før stoppet d. 30. november 1999.
Virksomhedens branche var dengang indenfor finansieringsselskaber. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 9. maj 2005.
Bestyrelsesposter (1)
-
HJØRRING TENNISKLUBS FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.05.2021
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
HJØRRING TENNISKLUBS FOND
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.05.2021
Registreringsdato: 07.05.2021 -
Karlsens Regnskabsservice v/Astrid Karlsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
Karlsens Regnskabsservice v/Astrid Karlsen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 28.08.2002
Registreringsdato: 28.08.2002
Blå bog (fortsat)
Astrid har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
07.05.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
28.08.2002 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
01.08.1998 - 31.08.2000
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
01.12.1997 - 30.11.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Astrid' netværk er Hans-christian Acton Hartmann-nielsen.