Martin Just Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 15. aug. 2002 (22 år 1 måned) |
Karrieren startede hos: | Zenith Invest I/S v/Jesper F Hansen og Martin Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 18.667' DKK LEON VETTER HOLDING ApS (2021-22) |
Største underskud: | -3.368' DKK SELSKABET AF 9/9-13, NØRAGER A/S (Nu: LUND METAL A/S) (2017) |
Største egenkapital: | 91.377' DKK LEON VETTER HOLDING ApS (2021-22) |
Største gæld: | 49.872' DKK ØKOFLEX A/S (2019) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos SELSKABET AF 9/9-13, NØRAGER A/S (Nu: LUND METAL A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Dansk Revision Grenaa, Statsautoriseret revisionsvirksomhed (13 år 5 måneder) |
Seed: 1100750215
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede i 2002 ved Zenith Invest I/S v/Jesper F Hansen og Martin Nielsen i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Jesper Falk Hansen at Martin Just Nielsen stiftede Zenith Invest I/S v/Jesper F Hansen og Martin Nielsen den dag i august 2002. Rollen som Ejer og Stifter bestred Martin i 4 år 4 måneder, før stoppet den 31. december 2006.
Virksomheden opererede indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2006 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2006.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Dansk Revision Grenaa, Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (2)
-
Dansk Revision Grenaa, Statsautoriseret revisionsvirksomhed
Bestyrelsesmedlem (Revisionsvirksomhedleder)Indtrådt: 24.04.2011 -
Cityforeninger ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.05.2023
Tidslinje (36)
-
Cityforeninger ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.05.2023
Registreringsdato: 31.05.2023 -
SHOPICITY ApS (Nu: Cityforeninger ApS) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.05.2023
Registreringsdato: 30.05.2023 -
Jørgen Bjerre Holding Invest ApS (Nu: WBRF Invest ApS) (50-66.65%)
Er ikke længere ejerDato: 23.12.2022
Registreringsdato: 23.12.2022
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Revisor
27.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
27.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
27.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
27.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Revisor
27.05.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2020-21 hvor Jørgen Bjerre Holding Invest ApS (Nu: WBRF Invest ApS) kunne fremvise et overskud på 325' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor Jørgen Bjerre Holding Invest ApS (Nu: WBRF Invest ApS) kunne fremvise et underskud på 4' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 3.102' DKK (ØKOFLEX A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 14.117' DKK (ØKOFLEX A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 581' DKK (SHOPICITY ApS (Nu: Cityforeninger ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Andre Bech Andersen.