Henrik Stegger Nielsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. sep. 2002 (22 år) |
Karrieren startede hos: | SN DATA v/Henrik Stegger Nielsen (Ejer) |
Største overskud: | 45.071' DKK DFM HOLDING A/S (2023) |
Største underskud: | -4.481' DKK STEGGER INVEST ApS (2014) |
Største egenkapital: | 26.268' DKK STEGGER INVEST ApS (2023) |
Største gæld: | 19.259' DKK STEGGER INVEST ApS (2022) |
Flest årsværk: | 34 årsværk hos MCPHONE TELEMARKETING A/S (Nu: TMPO Silkeborg ApS) (2020) |
Længste aktivitet: | Ejer af STEGGER INVEST ApS (17 år 10 måneder) |
Seed: 874658458
Karrieren i erhvervslivet startede for alvor en dag i 2002 hos SN DATA v/Henrik Stegger Nielsen med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Henrik Stegger Nielsen der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Henrik i 2 år 7 måneder, før stoppet d. 3. maj 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2005 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 3. maj 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STEGGER INVEST ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (8)
-
Trim Invest 1 ApS
Via STEGGER INVEST ApS -
Trim Jordbank ApS
Via Trim Invest 1 ApS -
Trim & Bruun ApS
Via Trim Jordbank ApS -
Trim Malling ApS
Via Trim Jordbank ApS -
Trim Segaltvej ApS
Via Trim Jordbank ApS -
Trim Ormslev ApS
Via Trim Jordbank ApS -
Trim Ejendomsselskab A/S
Via Trim Jordbank ApSNyt selskab -
DFM HOLDING A/S
Via STEGGER INVEST ApS
Direktørposter (2)
-
DFM HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.05.2022 -
STEGGER INVEST ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.11.2006
Bestyrelsesposter (1)
-
DFM HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 09.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (36)
-
TIPSBLADET ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
TIPSBLADET ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 02.10.2023
Registreringsdato: 02.10.2023 -
DFM HOLDING A/S
Tilknyttet som direktørDato: 09.05.2022
Registreringsdato: 09.05.2022
Blå bog (fortsat)
Henrik har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 20 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
30.11.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
31.08.2023 - 18.12.2023
Ejerandel: 36% -
Bestyrelsesmedlem
21.08.2013 - 05.02.2019
Direktør
21.08.2013 - 06.02.2019
Reel ejer
21.08.2013 - 04.12.2022
Bestyrelsesmedlem
06.02.2019 - 08.01.2022
Bestyrelsesmedlem
09.01.2022 - 02.10.2023
Direktør
05.04.2022 - 02.10.2023
Reel ejer
05.12.2022 - 02.10.2023
Ejerandel: 80% -
Bestyrelsesmedlem
10.09.2007 - 06.02.2019
Direktør
10.09.2007 - 07.02.2019
Reel ejer
10.03.2009 - 31.03.2022
Bestyrelsesmedlem
07.02.2019 - 08.05.2022
Reel ejer
01.04.2022 - 04.12.2022
Bestyrelsesmedlem og Direktør
09.05.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
05.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 80% -
Bestyrelsesmedlem og Direktør
10.09.2007 - 14.04.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Henrik Stegger Nielsen er desuden ejer af holdingselskabet DFM HOLDING A/S (ejer pt. 80%). Gennem holdingselskabet DFM HOLDING A/S ejes der også andele i samt .
Udforsk også koncerndiagram for Henrik Stegger Nielsen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Henrik Stegger Nielsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos DFM HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 45.071' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos TIPSBLADET ApS der præsenterede et underskud på 2.462' DKK.
Henrik har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 2 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 4 måneder fra 2007 til 2019 hos DFM HOLDING A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 45.071' DKK (DFM HOLDING A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.462' DKK (TIPSBLADET ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 26.268' DKK (STEGGER INVEST ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -2.571' DKK (MCPHONE TELEMARKETING A/S (Nu: TMPO Silkeborg ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Jeanette Stegger Røddik.