Henrik Drachmann
Erhvervsaktiv siden: | 1. aug. 2002 (22 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | Kvæg (Ejer) |
Største overskud: | 34.624' DKK H. DRACHMANN HOLDING ApS (2021) |
Største underskud: | -15.374' DKK RAPTOR SERVICES A/S (2023) |
Største egenkapital: | 41.172' DKK H. DRACHMANN HOLDING ApS (2023) |
Største gæld: | 11.722' DKK D60 A/S (Nu: Datoselskabet af 31. maj 2007 ApS) (2015) |
Flest årsværk: | 50 årsværk hos RAPTOR SERVICES A/S (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af H. DRACHMANN HOLDING ApS (17 år 4 måneder) |
Seed: 674349233
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte for alvor dengang i 2002 hos Kvæg som Ejer og Stifter. Det var sammen med partnerne Ole Gundahl Sørensen, Janus Steen Jensen, Johan Lundfald, Tune Riis Jørgensen at Henrik Drachmann stiftede Kvæg den dag i august 2002. Titlen som Ejer og Stifter havde Henrik i 15 år 5 måneder, inden stoppet den 29. januar 2018.
Virksomheden specialiserede sig indenfor selvstændigt udøvende scenekunstnere. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2018 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 29. januar 2018.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
H. DRACHMANN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
RAPTOR Employee ApS
Via H. DRACHMANN HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
H. DRACHMANN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2007
Ejendomme (2)
Tidslinje (20)
-
RAPTOR SERVICES A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 29.10.2021
Registreringsdato: 29.10.2021 -
Kvæg (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 29.01.2018
Registreringsdato: 29.01.2018 -
RAPTOR SERVICES A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 18.09.2017
Registreringsdato: 18.09.2017
Blå bog (fortsat)
Henrik har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
29.05.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
26.02.2013 - 17.09.2017
Bestyrelsesmedlem
18.09.2017 - 29.10.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.08.2002 - 29.01.2018
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
20.06.2016 - 02.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
27.01.2010 - 27.01.2010
Bestyrelsesmedlem
27.01.2010 - 06.05.2015
Bestyrelsesmedlem
30.05.2016 - 02.11.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor H. DRACHMANN HOLDING ApS fremviste et overskud på 34.624' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor H. DRACHMANN HOLDING ApS fremviste et underskud på 3.113' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.312' DKK (H. DRACHMANN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 15.374' DKK (RAPTOR SERVICES A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 41.172' DKK (H. DRACHMANN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8.884' DKK (RAPTOR SERVICES A/S).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Jan Henrik Skov.