Thomas Nistrup
Karrieren startede hos: | EJENDOMSAKTIESELSKABET RUNGSTEDHAVE ØST (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 116.942' DKK A/S TYSKE METROPOLER (2017) |
Største underskud: | -39.595' DKK Finans 247 ApS (2022) |
Største egenkapital: | 145.858' DKK A/S TYSKE METROPOLER (2016) |
Største gæld: | 172.808' DKK Finans 247 Holding ApS (Nu: Finans 247 Holding A/S) (2020) |
Flest årsværk: | 316 årsværk hos FORENEDE CARE A/S (2022) |
Seed: 1722249996
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede for nu mange år siden hos EJENDOMSAKTIESELSKABET RUNGSTEDHAVE ØST (tidligere EJENDOMSAKTIESELSKABET 'RUNGSTEDHAVE ØST') i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Thomas Nistrup i 34 år 9 måneder, før stoppet d. 15. juli 1991.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor anden udlejning af boliger. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste årsregnskab for 2023 som viste et overskud på 23' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Crosby Holding ApS
Ejerandel: 50-66.65% -
Investeringsselskabet 15. November 2017 ApS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
Gate2Payments ApS
Via Crosby Holding ApS -
Finans 247 Invest ApS
Via Crosby Holding ApS -
Finans 247 Holding A/S UNDER KONKURS
Via Finans 247 Invest ApS -
Finans 247 ApS UNDER KONKURS
Via Finans 247 Holding A/S -
Ejendomsselskab 13 nov. 2020 ApS
Via Crosby Holding ApS
Direktørposter (4)
-
Crosby Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.04.2017 -
Investeringsselskabet 15. November 2017 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2023 -
Ejendomsselskab 13 nov. 2020 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.11.2020 -
ENM Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.11.2020
Bestyrelsesposter (2)
-
AUTOHUSET HØRSHOLM A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 22.12.2021 -
Sejr Invest & Leasing ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 05.08.2024
Ejendomme (1)
Tidslinje (82)
-
Sejr Invest & Leasing ApS (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 05.08.2024
Registreringsdato: 05.08.2024 -
Finans 247 Invest ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.12.2023
Registreringsdato: 13.12.2023 -
Investeringsselskabet 15. November 2017 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.12.2023
Registreringsdato: 13.12.2023
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 58 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
05.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Ejer
13.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via Crosby Holding ApS -
Direktør
10.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør og Ejer
27.04.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Direktør
07.08.2023 - 13.12.2023
Ejer
08.05.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via Crosby Holding ApS
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor K/S KRUMBACH kunne fremvise et overskud på 11.458' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor FORENEDE CARE A/S kunne fremvise et underskud på 13.516' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 37.153' DKK (DANSKE LÆGERS VACCINATIONS SERVICE A/S (Nu: EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.388' DKK (Investeringsselskabet 15. November 2017 ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 122.978' DKK (DANSKE LÆGERS VACCINATIONS SERVICE A/S (Nu: EUROPEAN LIFECARE GROUP A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -682' DKK (Ejendomsselskab 13 nov. 2020 ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Vicki Nistrup.