Mette Geil
Erhvervsaktiv siden: | 22. nov. 1997 (26 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.540.902' DKK VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND (2014) |
Største underskud: | -2.029' DKK VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND (2020) |
Største egenkapital: | 65.600.785' DKK VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND (2014) |
Største gæld: | 8.006.723' DKK VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND (2014) |
Flest årsværk: | 81 årsværk hos VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Vilslev-Gredstebro Vindmøllelaug I/S 2 (22 år 2 måneder) |
Seed: 1492191480
Karrieren som erhvervsaktiv startede for alvor en dag i 1997 ved VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Mette Geil i 2 år, før stoppet den 27. november 1999.
I dag arbejder virksomheden med konferencecentre og kursusejendomme. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne vise et overskud på 6.740' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Vilslev-Gredstebro Vindmøllelaug I/S 2
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (4)
Tidslinje (3)
-
Vilslev-Gredstebro Vindmøllelaug I/S 2 (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.07.2002
Registreringsdato: 01.07.2002 -
VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND (Suppleant)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 27.11.1999
Registreringsdato: 27.11.1999 -
VINGSTED HOTEL & KONFERENCECENTER, ERHVERVSDRIVENDE FOND (Suppleant)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 22.11.1997
Registreringsdato: 22.11.1997
Blå bog (fortsat)
Mette har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 24 år 3 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter og Ejer
01.07.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
25.11.2017 - 10.05.2022
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
29.11.2017 - 15.09.2021
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Bestyrelsesmedlem
22.11.1997 - 27.11.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Mette' netværk er Kristian Madsen Nielsen.