Anders Edmund Morgenthaler
Erhvervsaktiv siden: | 22. maj 2001 (23 år 3 måneder) |
Karrieren startede hos: | A/S ZNOGS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 4.515' DKK COPENHAGEN BOMBAY HOLDING ApS (Nu: COPENHAGEN BOMBAY HOLDING A/S) (2022) |
Største underskud: | -8.143' DKK Dryk ApS (2022) |
Største egenkapital: | 28.860' DKK COPENHAGEN BOMBAY HOLDING ApS (Nu: COPENHAGEN BOMBAY HOLDING A/S) (2022) |
Største gæld: | 9.079' DKK Dryk ApS (2023) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos NEW CREATIONS ApS (2018) |
Længste aktivitet: | Ejer af MORGENTHALER OFFICE ApS (19 år 2 måneder) |
Seed: 21208943
Erhvervskarrieren begyndte for alvor dengang i 2001 i A/S ZNOGS (tidligere TV ANIMATION A/S) som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Anders Edmund Morgenthaler i 2 år 11 måneder, inden stoppet d. 12. maj 2004.
Dengang specialiserede virksomheden sig indenfor anden udgivelse af software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2012 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 21. november 2012.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MORGENTHALER OFFICE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (9)
-
NEW CREATIONS HOLDING ApS
Via MORGENTHALER OFFICE ApS -
NEW CREATIONS ApS
Via NEW CREATIONS HOLDING ApS -
New Creations Production 1 ApS
Via NEW CREATIONS HOLDING ApS -
GE Production ApS
Via NEW CREATIONS HOLDING ApS -
W&M Royaltyselskab ApS
Via NEW CREATIONS HOLDING ApS -
Boost Danmark ApS
Via MORGENTHALER OFFICE ApS -
Dryk ApS
Via MORGENTHALER OFFICE ApS -
New Loop ApS
Via MORGENTHALER OFFICE ApS -
Symfusion Studios ApS
Via MORGENTHALER OFFICE ApSNyt selskab
Direktørposter (3)
-
MORGENTHALER OFFICE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.09.2005 -
GE Production ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.01.2020 -
New Creations Production 1 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.05.2017
Bestyrelsesposter (3)
-
Symfusion Studios ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.04.2024 -
Boost Danmark ApS
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 28.05.2018 -
New Loop ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 26.06.2020
Tidslinje (30)
-
Symfusion Studios ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.04.2024
Registreringsdato: 19.04.2024 -
Dryk ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 30.06.2023
Registreringsdato: 30.06.2023 -
Den Grønne Rejse ApS (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.03.2023
Registreringsdato: 03.03.2023
Blå bog (fortsat)
Anders har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 4 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
19.04.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25-33.33% Via MORGENTHALER OFFICE ApS -
Reel ejer
04.11.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 34,67% -
Reel ejer og Direktør
10.01.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 38,42% -
Bestyrelsesmedlem og Ejer
28.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% Via MORGENTHALER OFFICE ApS -
Stifter og Ejer
26.06.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer og Direktør
26.09.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Anders Edmund Morgenthaler er desuden ejer af i alt 2 holdingselskaber NEW CREATIONS HOLDING ApS (24,67%) & W&M Royaltyselskab ApS (24,67%).
Du kan se koncerndiagram for Anders Edmund Morgenthaler, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Anders Edmund Morgenthaler har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i NEW CREATIONS HOLDING ApS der præsenterede et overskud på 1.934' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022 som bestyrelsesmedlem i Dryk ApS der præsenterede et underskud på 8.143' DKK.
Anders har i alt siddet i bestyrelsen hos 10 forskellige selskaber (heraf 3 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 3 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 11 år 10 måneder fra 2012 til i dag hos NEW CREATIONS HOLDING ApS.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 113' DKK (W&M Royaltyselskab ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.447' DKK (Dryk ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 3.335' DKK (NEW CREATIONS HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -5.554' DKK (Dryk ApS).
En af de forbindelser som går igen i Anders' netværk er Mikael Wulff.