Henrik Mogens Stæhr-Olsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 1987 (37 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | KELTOV Invest ApS (Direktør) |
Største overskud: | 56.231' DKK UNISENSOR A/S (Nu: PHILIPS BIOCELL A/S) (2014) |
Største underskud: | -55.975' DKK UNISENSOR A/S (Nu: PHILIPS BIOCELL A/S) (2016) |
Største egenkapital: | 36.048' DKK UNISENSOR A/S (Nu: PHILIPS BIOCELL A/S) (2015) |
Største gæld: | 38.204' DKK UNISENSOR A/S (Nu: PHILIPS BIOCELL A/S) (2015) |
Flest årsværk: | 42 årsværk hos UNISENSOR A/S (Nu: PHILIPS BIOCELL A/S) (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af SKOVHOLM HOLDING ApS (21 år 11 måneder) |
Seed: 1932092801
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1987 hos KELTOV Invest ApS (tidligere ApS KBUS 8 NR. 2056) i rollen som Direktør. Titlen som Direktør bestred Henrik Mogens Stæhr-Olsen i 1 år 4 måneder, før stoppet d. 17. maj 1988.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n.. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023-24 som viste et overskud på 1.543' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
SKOVHOLM HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
VIP Regnskab ApS
Via SKOVHOLM HOLDING ApS -
PCBMOTOR ApS
Via SKOVHOLM HOLDING ApS -
PCBMOTOR PRODUCTION ApS
Via SKOVHOLM HOLDING ApS
Direktørposter (4)
-
VIP Regnskab ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 23.12.2002 -
PCBMOTOR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.03.2008 -
SKOVHOLM HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2002 -
PCBMOTOR PRODUCTION ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.02.2015
Repræsentant (1)
-
Asserbo Golf Club Herreklub
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 12.03.2024
Ejendomme (2)
Tidslinje (72)
-
Asserbo Golf Club Herreklub
Tilknyttet som repræsentantDato: 12.03.2024
Registreringsdato: 12.03.2024 -
Nexial Consulting ApS (Likvidator)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.10.2020
Registreringsdato: 13.10.2020 -
Nexial Consulting ApS (Likvidator)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 30.09.2019
Registreringsdato: 30.09.2019
Blå bog (fortsat)
Henrik har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske erhvervsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 25 år 8 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
12.03.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Reel ejer
17.02.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 63,9% -
Direktør
28.03.2008 - Stadig aktiv
Ejer
30.06.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via SKOVHOLM HOLDING ApS -
Reel ejer og Direktør
23.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter, Direktør og Ejer
21.09.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor MEETYOURMESSENGER A/S (Nu: MyMaxify ApS) kunne fremvise et overskud på 3.148' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014-15 hvor MGJ HOLDING ApS kunne fremvise et underskud på 8.949' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023-24 var et overskud på 1.543' DKK (ApS KBUS 8 NR. 2056 (Nu: KELTOV Invest ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 1.557' DKK (MEET HOLDING ApS (Nu: Meet Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 34.830' DKK (MJ Dk Holding ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -20' DKK (MEET HOLDING ApS (Nu: Meet Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Henrik' netværk er Søren Sund Holmark.