Kasper Michael Pelle Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Hr/Hr K Hansen & J Kindberg (Ejer) |
Største overskud: | 21.360' DKK LPEH ApS (2020) |
Største underskud: | -15.166' DKK DIN A/S (Nu: Provinsfonden Ejendomskreditselskab A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 145.758' DKK KPH 2017 ApS (Nu: Sofia Residential BG ApS) (2022) |
Største gæld: | 75.450' DKK PEHA Invest ApS (2022) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos ØSTERVRÅ ANDELSKASSE (2020) |
Længste aktivitet: | Direktør af PRINSENSGADE 41 ApS (7 år 6 måneder) |
Seed: 349725364
Karrieren som leder startede for alvor en dag i 2002 ved Hr/Hr K Hansen & J Kindberg (tidligere Hansen & Kindberg) med titlen som Ejer og Stifter. Det var sammen med business-partneren Jens Kindberg at Kasper Michael Pelle Hansen stiftede Hr/Hr K Hansen & J Kindberg den dag i oktober 2002. Rollen som Ejer og Stifter bestred Kasper i 1 år 3 måneder, før stoppet den 31. december 2003.
Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 31. december 2003.
Tidslinje (24)
-
KPH 2017 ApS (Nu: Sofia Residential BG ApS)
Fratrådt som direktørDato: 31.12.2020
Registreringsdato: 31.12.2020 -
ØSTERVRÅ ANDELSKASSE (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.09.2020
Registreringsdato: 03.09.2020 -
DIN A/S (Nu: Provinsfonden Ejendomskreditselskab A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 14.02.2020
Registreringsdato: 14.02.2020
Blå bog (fortsat)
Kasper har været engageret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget flittig forretningsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 15 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
09.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
07.10.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
30.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Reel ejer
11.02.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Kasper Michael Pelle Hansen er også ejer af i alt 3 holdingselskaber ERLIKA HOLDING ApS (50%), LPEH ApS (50%) og Peha Invest BG ApS (100%).
Se også koncerndiagram for Kasper Michael Pelle Hansen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 60 sekunder, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2017-18 hvor KPH 2017 ApS (Nu: Sofia Residential BG ApS) kunne offentliggøre et underskud på 2.115' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 14.920' DKK (KPH 2017 ApS (Nu: Sofia Residential BG ApS)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 6.406' DKK (DIN A/S (Nu: Provinsfonden Ejendomskreditselskab A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 84.581' DKK (LPEH ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -6.276' DKK (Peha Invest BG ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kasper' netværk er Erik Bent Hansen.