Jørgen Kynde Møller
Erhvervsaktiv siden: | 11. mar. 1980 (44 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | NORDVESTJYSK BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1980, FOR LEMVIG, STRUER, VINDERUP OG (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af THYHOLM MØLLELAUG I/S (22 år 8 måneder) |
Seed: 873778908
Erhvervskarrieren startede i 1980 ved NORDVESTJYSK BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1980, FOR LEMVIG, STRUER, VINDERUP OG i rollen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Jørgen Kynde Møller i 9 år 9 måneder, før stoppet den 13. december 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 2. maj 1990.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THYHOLM MØLLELAUG I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
THYHOLM MØLLELAUG I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2002
Registreringsdato: 01.01.2002 -
NORDVESTJYSK BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1980, FOR LEMVIG, STRUER, VINDERUP OG (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.12.1989
Registreringsdato: 13.12.1989 -
NORDVESTJYSK BEDRIFTSSUNDHEDSCENTER AF 1980, FOR LEMVIG, STRUER, VINDERUP OG (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.03.1980
Registreringsdato: 11.03.1980
Blå bog (fortsat)
Jørgen har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 32 år 5 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
01.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
11.03.1980 - 13.12.1989
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Jørgen' netværk er Ian Olaf Jordan.