Henrik Halkier
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | KatPlan v/Henrik Halkier (Ejer) |
Største overskud: | 368' DKK TURISTUDVIKLINGSFONDEN NORDJYLLAND (2014) |
Største underskud: | -705' DKK TURISTUDVIKLINGSFONDEN NORDJYLLAND (2020) |
Største egenkapital: | 1.884' DKK TURISTUDVIKLINGSFONDEN NORDJYLLAND (2018) |
Største gæld: | 14.470' DKK TURISTUDVIKLINGSFONDEN NORDJYLLAND (2014) |
Flest årsværk: | 8 årsværk hos TURISTUDVIKLINGSFONDEN NORDJYLLAND (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af KatPlan v/Henrik Halkier (12 år 3 måneder) |
Seed: 1288002209
Erhvervskarrieren startede i 2002 hos KatPlan v/Henrik Halkier i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Henrik Halkier der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Titlen som Ejer og Stifter bestred Henrik i 12 år 3 måneder, før stoppet d. 1. januar 2015.
Virksomheden specialiserede sig indenfor branchen virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2015 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 1. januar 2015.
Repræsentant (2)
-
Foreningen GRUS
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 03.07.2023 -
Turismeforskerne i Danmark
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 28.12.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (6)
-
Turismeforskerne i Danmark
Tilknyttet som repræsentantDato: 28.12.2023
Registreringsdato: 28.12.2023 -
Foreningen GRUS
Tilknyttet som repræsentantDato: 03.07.2023
Registreringsdato: 03.07.2023 -
KatPlan v/Henrik Halkier (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2015
Registreringsdato: 01.01.2015
Blå bog (fortsat)
Henrik har været engageret i mange virksomheder og må betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
28.12.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
03.07.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
28.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
01.11.2020 - 01.01.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Reel ejer
28.10.2019 - 16.01.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse