Kamilla Seidler Trebbien
Erhvervsaktiv siden: | 25. sep. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | KA-MI v/Kamilla Seidler (Ejer) |
Største overskud: | 1.473' DKK Lo2021 Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -2.662' DKK entrée ApS (2019) |
Største egenkapital: | 1.513' DKK Restaurant Lola ApS (2022) |
Største gæld: | 5.037' DKK entrée ApS (2019) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos entrée ApS (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af KA-MI v/Kamilla Seidler (11 år 6 måneder) |
Seed: 1503083798
Erhvervskarrieren startede for alvor en dag i 2002 ved KA-MI v/Kamilla Seidler (tidligere Mig & Mor v/Kamilla Seidler) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Kamilla Seidler Trebbien der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter bestred Kamilla i 11 år 6 måneder, før stoppet den 26. marts 2014.
Virksomheden opererede indenfor event catering. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 26. marts 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Food Related ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Ejerandel: 100% -
Lo2021 Holding ApS
Ejerandel: 15-19.99%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
Halo 2023 ApS
Via Lo2021 Holding ApS -
Restaurant Lola ApS
Via Halo 2023 ApS -
HK3 ApS
Via Halo 2023 ApS
Direktørposter (4)
-
Lo2021 Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2021 -
Restaurant Lola ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 10.02.2021 -
Halo 2023 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.05.2023 -
HK3 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 03.05.2023
Bestyrelsesposter (2)
-
Lo2021 Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 05.03.2021 -
Halo 2023 ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.05.2023
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
KAMILLAS IVS (Nu: Food Related ApS)
Fratrådt som direktørDato: 20.08.2024
Registreringsdato: 20.08.2024 -
HK3 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 03.05.2023
Registreringsdato: 03.05.2023 -
Halo 2023 ApS
Tilknyttet som direktørDato: 02.05.2023
Registreringsdato: 02.05.2023
Blå bog (fortsat)
Kamilla har været forbi flere virksomheder og kan betegnes som en yderst foretagsom iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 18 år 10 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Ejer
03.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via Halo 2023 ApS -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
02.05.2023 - Stadig aktiv
Ejer
01.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90-99.99% Via Lo2021 Holding ApS -
Stifter, Ejer og Direktør
28.04.2017 - 20.08.2024
Ejer
15.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
27.02.2020 - 29.02.2020
Bestyrelsesmedlem
01.03.2020 - 31.08.2021
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Ejer og Bestyrelsesmedlem
10.02.2021 - 04.03.2021
Reel ejer
10.02.2021 - 12.02.2021
Direktør
10.02.2021 - Stadig aktiv
Ejer
12.02.2021 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
05.03.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99%
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor Lo2021 Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 1.473' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor Restaurant Lola ApS kunne offentliggøre et underskud på 2.362' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.362' DKK (Restaurant Lola ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 0' DKK (HK3 ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.013' DKK (Restaurant Lola ApS).
En af de forbindelser som går igen i Kamilla' netværk er Jeanne Grønbæk.