Søren Højgaard Jensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2002 (22 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | PARIS VINDMØLLELAUG I/S AF 1997 (Ejer) |
Største overskud: | Har aldrig leveret et overskud |
Største underskud: | -7.771' DKK DynElectro ApS (2023) |
Største egenkapital: | 31.418' DKK DynElectro ApS (2023) |
Største gæld: | 16.748' DKK DynElectro ApS (2023) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos DynElectro ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af PARIS VINDMØLLELAUG I/S AF 1997 (22 år 8 måneder) |
Seed: 1182957099
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2002 i PARIS VINDMØLLELAUG I/S AF 1997 som Ejer. Søren Højgaard Jensen købte en andel af virksomheden den 1. januar 2002 og fik en andel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod partnerkredsen udover Søren af: Mogens Ringdal, Ivan Riis, Knud Erik Jensen og 74 andre personer. Hvervet som Ejer har Søren nu besiddet i 22 år 8 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor produktion af elektricitet.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
PARIS VINDMØLLELAUG I/S AF 1997
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Tankens Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
DynElectro ApS
Via Tankens Holding ApS
Direktørposter (1)
-
Tankens Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.11.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
DynElectro ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.05.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
DynElectro ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2023
Registreringsdato: 01.10.2023 -
DynElectro ApS
Tilknyttet som direktørDato: 14.10.2022
Registreringsdato: 14.10.2022 -
DynElectro ApS
Fratrådt som direktørDato: 13.10.2022
Registreringsdato: 13.10.2022
Blå bog (fortsat)
Søren har sidenhen været involveret i flere andre virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 8 måneder.
Har været hos følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
09.11.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
01.01.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
20.11.2018 - 27.09.2021
Reel ejer
20.11.2018 - 16.05.2023
Bestyrelsesmedlem
30.03.2021 - 21.02.2022
Direktør
28.09.2021 - 13.10.2022
Bestyrelsesmedlem
22.02.2022 - 11.05.2022
Bestyrelsesmedlem
12.05.2022 - Stadig aktiv
Direktør
14.10.2022 - 01.10.2023
Reel ejer
17.05.2023 - 24.10.2023
Reel ejer
25.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 44,11% -
Stifter og Ejer
04.10.2018 - 31.12.2020
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Søren Højgaard Jensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Tankens Holding ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 8' DKK. Igennem sit holdingselskab Tankens Holding ApS har Søren dermed også ejerandele i DynElectro ApS (33.34-49.99%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Søren Højgaard Jensen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor DynElectro ApS fremviste et underskud på 7.771' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 7.771' DKK (DynElectro ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 31.418' DKK (DynElectro ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 8' DKK (Tankens Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Sven Højgaard Jensen.