Esben Dybdal Klausen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Air Spring I/S (Ejer) |
Største overskud: | 14.573' DKK AGILEASE A/S (2022-23) |
Største underskud: | -329' DKK Agilease & Rent ApS (2016-17) |
Største egenkapital: | 43.428' DKK Agilease Holding A/S (2022-23) |
Største gæld: | 381.979' DKK AGILEASE A/S (2022-23) |
Flest årsværk: | 39 årsværk hos AGILEASE A/S (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af EDK HOLDING ApS (17 år 9 måneder) |
Seed: 712343298
Karrieren i erhvervslivet startede i 2002 ved Air Spring I/S (tidligere Jysk Stolepolstring v/Flemming Ransborg & Esben Klausen) i rollen som Ejer og Stifter. Det var sammen med forretningspartneren Flemming Ransborg at Esben Dybdal Klausen stiftede Air Spring I/S den dag i oktober 2002. Rollen som Ejer og Stifter bestred Esben i 4 år 2 måneder, før stoppet den 30. december 2006.
Virksomheden opererede indenfor engroshandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2008 er ukendt. Virksomheden lukkede endeligt d. 30. april 2008.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
EDK HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Reducento ApS
Via EDK HOLDING ApS
Direktørposter (2)
-
EDK HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 04.12.2006 -
Reducento ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 16.08.2014
Ejendomme (2)
Tidslinje (29)
-
Agilease Holding A/S
Fratrådt som direktørDato: 02.03.2023
Registreringsdato: 02.03.2023 -
Agilease & Rent ApS
Fratrådt som direktørDato: 02.03.2023
Registreringsdato: 02.03.2023 -
AGILEASE A/S
Fratrådt som direktørDato: 02.03.2023
Registreringsdato: 02.03.2023
Blå bog (fortsat)
Esben har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Ejer og Direktør
04.12.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
02.02.2021 - 02.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.12.2017 - 02.03.2023
Direktør
02.02.2021 - 02.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
30.06.2017 - 02.03.2023
Direktør
31.10.2017 - 02.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
16.08.2014 - 22.12.2017
Bestyrelsesmedlem
16.08.2014 - 22.09.2017
Direktør
16.08.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
02.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Esben Dybdal Klausen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn EDK HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 5.060' DKK. Gennem holdingselskabet EDK HOLDING ApS har Esben derfor også andele i Reducento ApS (100%).
Du kan se det interaktive koncerndiagram for Esben Dybdal Klausen, du skal blot oprette en gratis bruger. Det tager ca. 60 sek, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022-23 hvor AGILEASE A/S kunne fremvise et overskud på 14.573' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor Reducento ApS kunne fremvise et underskud på 18' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.731' DKK (EDK HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 5.060' DKK (EDK HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 321' DKK (Reducento ApS).