Jesper Christensen
Erhvervsaktiv siden: | 13. sep. 2002 (22 år) |
Karrieren startede hos: | Entreprenør jesper christensen (Ejer) |
Største overskud: | 98.566' DKK FORS Holding A/S (2018) |
Største underskud: | -39.739' DKK FORS Holding A/S (2016) |
Største egenkapital: | 4.456.647' DKK FORS Holding A/S (2015) |
Største gæld: | 3.602' DKK FORS Holding A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af Entreprenør jesper christensen (21 år 3 måneder) |
Seed: 1752715352
Karrieren som erhvervsperson startede i 2002 i Entreprenør jesper christensen (tidligere Jesper Christensen) i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Jesper Christensen der som den eneste ejer dengang havde det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jesper i 21 år 3 måneder, før fratrædelsen d. 1. januar 2024.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anlæg af ledningsnet til væsker. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2024 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 1. januar 2024.
Bestyrelsesposter (1)
-
FORS Holding A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 31.10.2019
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Jesper Christensen (Nu: Entreprenør jesper christensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 01.01.2024
Registreringsdato: 01.01.2024 -
FORS Holding A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 31.10.2019
Registreringsdato: 31.10.2019 -
Jesper Christensen (Nu: Entreprenør jesper christensen) (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 13.09.2002
Registreringsdato: 13.09.2002
Blå bog (fortsat)
Jesper har efterfølgende været involveret i flere andre danske virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år.
Har været tilknyttet følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
31.10.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
13.09.2002 - 01.01.2024
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
03.12.2017 - 03.08.2020
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Michael Brandt.