Bjarne Østergaard
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2002 (21 år 11 måneder) |
Karrieren startede hos: | Bjarne Østergaard (Ejer) |
Største overskud: | 63.830' DKK THY-MORS ENERGI A.M.B.A. (2023) |
Største underskud: | -29.441' DKK THY-MORS ENERGI HOLDING A/S (2015) |
Største egenkapital: | 1.485.754' DKK THY-MORS ENERGI A.M.B.A. (2023) |
Største gæld: | 359.846' DKK THY-MORS ENERGI HOLDING A/S (2022) |
Flest årsværk: | 36 årsværk hos THY-MORS ENERGI ELNET A/S (Nu: NETSELSKABET ELVÆRK A/S) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Bjarne Østergaard (21 år 11 måneder) |
Seed: 970463195
Karrieren som erhvervsleder startede i 2002 ved Bjarne Østergaard i rollen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev kun stiftet af Bjarne Østergaard og har som eneejer derfor også hovedansvaret i firmaet. Rollen som Ejer og Stifter har Bjarne nu bestreddet i 21 år 11 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden opererer indenfor branchen reparation af jern- og metalvarer.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Bjarne Østergaard
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Repræsentant (1)
-
NYKØBING M FJERNVARMEVÆRK A M B A
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 05.12.2022
Bestyrelsesposter (4)
-
THY-MORS ENERGI FIBERNET A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.06.2022 -
THY-MORS ENERGI A.M.B.A.
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.05.2022 -
ENERGRID A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.06.2022 -
Thy-Mors Energi Produktion A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.06.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (26)
-
Nyt Netselskabet Elværk A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 07.06.2024
Registreringsdato: 07.06.2024 -
NETSELSKABET ELVÆRK A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 21.05.2024
Registreringsdato: 21.05.2024 -
Nyt Netselskabet Elværk A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.04.2024
Registreringsdato: 25.04.2024
Blå bog (fortsat)
Bjarne har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 11 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
05.12.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
05.07.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.04.2024 - 07.06.2024
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.06.2019 - 24.06.2021
Bestyrelsesmedlem
14.06.2022 - 21.05.2024
Ejerandel: Intet ejerskab
Bjarne Østergaard har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem ved THY-MORS ENERGI A.M.B.A. der præsenterede et overskud på 63.830' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem ved THY-MORS ENERGI HOLDING A/S der præsenterede et underskud på 9.671' DKK.
Bjarne har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 0 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 2 år 4 måneder fra 2022 til i dag hos THY-MORS ENERGI A.M.B.A..
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 63.830' DKK (THY-MORS ENERGI A.M.B.A.).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.320' DKK (Thy-Mors Energi Produktion A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.485.754' DKK (THY-MORS ENERGI A.M.B.A.).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 21.694' DKK (Thy-Mors Energi Produktion A/S).
En af de forbindelser som går igen i Bjarne' netværk er Lars Peter Christiansen.