Poul Henning Fjendbo Kristiansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 1983 (40 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | BMK HVIDBJERG ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 135.228' DKK SPAR VEST FONDEN (2016) |
Største underskud: | -90.615' DKK SPAR VEST FONDEN (2018) |
Største egenkapital: | 599.726' DKK SPAR VEST FONDEN (2023) |
Største gæld: | 143.295' DKK SPAR VEST FONDEN (2014) |
Flest årsværk: | 96 årsværk hos MONTAGEFIRMAET PH KRISTIANSEN & CO. A/S (Nu: PH MONTAGE A/S) (2018-19) |
Længste aktivitet: | Direktør af PH KRISTIANSEN & CO. A/S (16 år 8 måneder) |
Seed: 832556316
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 1983 hos BMK HVIDBJERG ApS (tidligere PH MONTAGE ApS) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Poul Henning Fjendbo Kristiansen i 5 år 8 måneder, før stoppet d. 7. juli 1989.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 1990 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 27. november 1990.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
PHK INVEST SKIVE ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
PH KRISTIANSEN & CO. A/S
Via PHK INVEST SKIVE ApS -
PH MONTAGE A/S
Via PH KRISTIANSEN & CO. A/S
Direktørposter (1)
-
PHK INVEST SKIVE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.06.2008
Ejendomme (3)
Tidslinje (36)
-
PH KRISTIANSEN & CO. A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2023
Registreringsdato: 13.09.2023 -
PH MONTAGE A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 13.09.2023
Registreringsdato: 13.09.2023 -
PH KRISTIANSEN HOLDING ApS
Fratrådt som direktørDato: 20.04.2011
Registreringsdato: 20.04.2011
Blå bog (fortsat)
Poul har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 40 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
01.12.1997 - 01.03.2010
Bestyrelsesmedlem
01.03.2010 - 13.09.2023
Ejer
30.06.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90-99.99% Via PH KRISTIANSEN & CO. A/S -
Bestyrelsesmedlem
01.06.1993 - 10.03.1995
Direktør
01.06.1993 - 01.03.2010
Bestyrelsesmedlem
01.03.2010 - 13.09.2023
Ejer
01.12.2011 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% Via PHK INVEST SKIVE ApS -
Direktør
16.06.2006 - 20.04.2011
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
25.04.2008 - 09.06.2008
Ejerandel: Intet ejerskab -
Ejer
25.04.2008 - 08.06.2008
Direktør og Ejer
09.06.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Poul Henning Fjendbo Kristiansen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn PHK INVEST SKIVE ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 10.928' DKK. Gennem holdingselskabet PHK INVEST SKIVE ApS har Poul derfor også andele i PH KRISTIANSEN & CO. A/S (10-14.99%).
Udforsk også koncerndiagram for Poul Henning Fjendbo Kristiansen, det eneste det kræver er at du opretter en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2016-17 hvor PHK INVEST SKIVE ApS kunne fremvise et overskud på 1.829' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor PHK INVEST SKIVE ApS kunne fremvise et underskud på 810' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 37.397' DKK (SPAR VEST FONDEN).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 599.726' DKK (SPAR VEST FONDEN).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 10.928' DKK (PHK INVEST SKIVE ApS).
En af de forbindelser som går igen i Poul' netværk er Kasper Mygind Fjendbo Kristiansen.