Hans Natorp
Erhvervsaktiv siden: | 20. mar. 1997 (27 år 6 måneder) |
Karrieren startede hos: | NATORP ApS (Direktør) |
Største overskud: | 2.350.899' DKK DANSKE SPIL A/S (2023) |
Største underskud: | -2.450' DKK Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter (2023) |
Største egenkapital: | 2.160.368' DKK DANSKE SPIL A/S (2019) |
Største gæld: | 19.174' DKK SCANAPP ApS (Nu: Yellowtec A/S) (2022) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos SCANAPP ApS (Nu: Yellowtec A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Ejer af Circlepro.dk (22 år 2 måneder) |
Seed: 680540379
Det hele startede for alvor en dag i 1997 i NATORP ApS med titlen som Direktør og Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Direktør bestred Hans Natorp i 1 år 11 måneder, før fratrædelsen d. 28. februar 1999.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor el-installation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 10. juli 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Circlepro.dk
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Bestyrelsesposter (1)
-
DANSKE SPIL A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 28.04.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (46)
-
HANS NATORP ApS (Nu: Oc & Hoor Holding ApS)
Fratrådt som direktørDato: 29.12.2023
Registreringsdato: 29.12.2023 -
HANS NATORP ApS (Nu: Oc & Hoor Holding ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 28.12.2023
Registreringsdato: 28.12.2023 -
DANSKE SPIL A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 28.04.2022
Registreringsdato: 28.04.2022
Blå bog (fortsat)
Hans har en portefølge af helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder hvis man sammenligner med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 26 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
28.04.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
28.09.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.07.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Direktør
13.04.2004 - 22.05.2008
Ejer
13.04.2004 - 28.12.2023
Direktør
08.06.2009 - 29.12.2023
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
28.12.2017 - 07.06.2023
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Hans Natorp har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem i DANSKE SPIL A/S der præsenterede et overskud på 2.350.899' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter der præsenterede et underskud på 2.275' DKK.
Hans har i alt siddet i bestyrelsen hos 14 forskellige selskaber (heraf 6 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 5 år 11 måneder fra 2015 til 2021 hos Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 2.350.899' DKK (DANSKE SPIL A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.450' DKK (Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.573.912' DKK (DANSKE SPIL A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023-24 var på -1.592' DKK (EL GRUPPEN A/S (Nu: E-LG ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Hans' netværk er Søren Skovdal Rasmussen.