Leo Ebbesen Petersen
Erhvervsaktiv siden: | 28. okt. 1992 (31 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | PENSIONSAFVIKLINGSKASSEN FOR FUNKTIONÆRER UNDER AKTIESELSKABET VARDE BANK (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 222' DKK PRINSENS MUSIKKORPS KONCERTFOND (2014-15) |
Største underskud: | -261' DKK PRINSENS MUSIKKORPS KONCERTFOND (2017-18) |
Største egenkapital: | 663' DKK PRINSENS MUSIKKORPS KONCERTFOND (2014-15) |
Største gæld: | 289' DKK PRINSENS MUSIKKORPS KONCERTFOND (2023-24) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos PRINSENS MUSIKKORPS KONCERTFOND (2023-24) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af PRINSENS MUSIKKORPS KONCERTFOND (9 år 10 måneder) |
Seed: 664894790
Det hele startede for alvor en dag i 1992 hos PENSIONSAFVIKLINGSKASSEN FOR FUNKTIONÆRER UNDER AKTIESELSKABET VARDE BANK med titlen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Leo Ebbesen Petersen i 6 år 5 måneder, før stoppet d. 31. marts 1999.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden pensionsforsikring. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2007 er ukendt. Virksomheden lukkede endegyldigt d. 30. april 2007.
Bestyrelsesposter (1)
-
PRINSENS MUSIKKORPS KONCERTFOND
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 17.11.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (7)
-
PRINSENS MUSIKKORPS KONCERTFOND (Formand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 17.11.2014
Registreringsdato: 17.11.2014 -
PETERSEN & PARTNERS ApS
Fratrådt som direktørDato: 14.12.2009
Registreringsdato: 14.12.2009 -
PETERSEN & PARTNERS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.04.2004
Registreringsdato: 19.04.2004
Blå bog (fortsat)
Leo har efterfølgende været involveret i flere andre virksomheder. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 23 år 6 måneder.
Har været involveret i følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
17.11.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
19.04.2004 - 14.12.2009
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.06.2002 - 01.01.2004
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
28.10.1992 - 31.03.1999
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Leo' netværk er Anne Mette Tilsted Hansen.