Elisabeth Marie Louise Svendsen
Karrieren startede hos: | AKTIESELSKABET ROLD SKOV SAVVÆRK (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 30.076' DKK A/S LINDENBORG GODS (2020-21) |
Største underskud: | -9.124' DKK AKTIESELSKABET ROLD SKOV SAVVÆRK, ARDEN (Nu: AKTIESELSKABET ROLD SKOV SAVVÆRK) (2014-15) |
Største egenkapital: | 317.442' DKK A/S LINDENBORG GODS (2022-23) |
Største gæld: | 107.267' DKK A/S LINDENBORG GODS (2018-19) |
Seed: 1156375088
Karrieren I Danmark startede for alvor for flere år siden ved AKTIESELSKABET ROLD SKOV SAVVÆRK (tidligere AKTIESELSKABET ROLD SKOV SAVVÆRK, ARDEN) med titlen som Bestyrelsesmedlem. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Elisabeth Marie Louise Svendsen i 35 år 3 måneder, før stoppet den 12. juni 1990.
I dag arbejder virksomheden med udsavning og høvling af træ. I dag er virksomheden stadig aktiv og seneste årsregnskab for 2022-23 kunne vise et overskud på 204' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ersted By Vandværk I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
A/S LINDENBORG GODS
Ejerandel: 20-24.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
ROLD TRÆLASTHANDEL A/S
Via A/S LINDENBORG GODS -
LINDENBORG AVLSGAARD ApS
Via A/S LINDENBORG GODS -
AKTIESELSKABET ROLD SKOV SAVVÆRK
Via A/S LINDENBORG GODS -
ROLD SKOV SAVVÆRK FINANS ApS
Via AKTIESELSKABET ROLD SKOV SAVVÆRK -
A/S LINDENBORG SKOVSELSKAB
Via A/S LINDENBORG GODS
Bestyrelsesposter (1)
-
LINDENBORG AVLSGAARD ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.02.2008
Ejendomme (2)
Tidslinje (23)
-
DEN SCHIMMELMANNSKE FOND (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 12.01.2022
Registreringsdato: 12.01.2022 -
A/S LINDENBORG GODS (Næstformand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 06.02.2018
Registreringsdato: 06.02.2018 -
A/S LINDENBORG GODS (Næstformand)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 19.06.2017
Registreringsdato: 19.06.2017
Blå bog (fortsat)
Elisabeth har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 69 år 6 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
30.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Ejer
11.03.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
25.06.2008 - 12.01.2022
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.09.2003 - 18.06.2017
Ejer
22.12.2010 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
19.06.2017 - 06.02.2018
Ejerandel: 20-24.99% -
Bestyrelsesmedlem
19.09.2003 - 06.02.2017
Ejer
29.05.1990 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% Via A/S LINDENBORG GODS
Elisabeth Marie Louise Svendsen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2013-14 som bestyrelsesmedlem ved A/S LINDENBORG SKOVSELSKAB der præsenterede et overskud på 7.194' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014-15 som bestyrelsesmedlem ved A/S LINDENBORG GODS der præsenterede et underskud på 3.448' DKK.
Elisabeth har i alt siddet i bestyrelsen hos 11 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 1 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 38 år 5 måneder fra 1955 til 1993 hos AKTIESELSKABET ROLD SKOV SAVVÆRK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2022-23 var et overskud på 10.843' DKK (A/S LINDENBORG SKOVSELSKAB).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 13' DKK (DEN SCHIMMELMANNSKE FOND).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 317.442' DKK (A/S LINDENBORG GODS).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 8.293' DKK (VGH NR. 790 ApS (Nu: LINDENBORG AVLSGAARD ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Elisabeth' netværk er Hans-christian von Schimmelmann.