Michael Garro Throksø
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2002 (21 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | MT Kloak og Byg v/Michael Throksø (Ejer) |
Største overskud: | 401' DKK MT Jyllinge Holding ApS (2018-19) |
Største underskud: | -317' DKK MT Jyllinge Holding ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 1.186' DKK MT KLOAK OG BYG ApS (2016) |
Største gæld: | 3.077' DKK JM ESTATE ApS (2019-20) |
Flest årsværk: | 2 årsværk hos CMB Entreprenør & Maskinførerservice ApS (Nu: CMB Entreprenør & Transport ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af MT Kloak og Byg v/Michael Throksø (11 år 10 måneder) |
Seed: 447977150
Karrieren som erhvervsperson startede for alvor en dag i 2002 i MT Kloak og Byg v/Michael Throksø (tidligere MT Montage Teknik v/Michael Garro Throksø) med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Michael Garro Throksø der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Michael i 11 år 10 måneder, før fratrædelsen d. 30. september 2014.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen anlæg af ledningsnet til væsker. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2014 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 30. september 2014.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MT KLOAK OG BYG ApS
Ejerandel: 100% -
MT Jyllinge Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
JM ESTATE ApS
Via MT Jyllinge Holding ApS
Direktørposter (3)
-
MT KLOAK OG BYG ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 20.02.2014 -
JM ESTATE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.05.2014 -
MT Jyllinge Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 07.02.2017
Tidslinje (17)
-
JM Byg & Renovering ApS
Fratrådt som direktørDato: 04.04.2023
Registreringsdato: 04.04.2023 -
CMB Entreprenør & Maskinførerservice ApS (Nu: CMB Entreprenør & Transport ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.05.2020
Registreringsdato: 01.05.2020 -
CMB Entreprenør & Maskinførerservice ApS (Nu: CMB Entreprenør & Transport ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 10.10.2018
Registreringsdato: 10.10.2018
Blå bog (fortsat)
Michael har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 21 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
15.05.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
20.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer og Direktør
25.01.2016 - 04.04.2023
Ejerandel: 50% -
Reel ejer og Direktør
10.10.2018 - 01.05.2020
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
27.03.2015 - 17.01.2017
Ejer
27.03.2015 - Stadig aktiv
Direktør
07.02.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Michael Garro Throksø er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MT Jyllinge Holding ApS (100% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 899' DKK. Igennem holdingselskabet MT Jyllinge Holding ApS har Michael derfor også ejerandele i JM ESTATE ApS (50-66.65%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Michael Garro Throksø, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2018-19 hvor MT Jyllinge Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 401' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2021-22 hvor MT Jyllinge Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 317' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Jesper Mandrup Larsen.