Mikael Wædeled Sigvardsen
Erhvervsaktiv siden: | 1. okt. 2002 (22 år) |
Karrieren startede hos: | MIS Consulting Mikael Sigvardtsen Wædeled (Ejer) |
Største overskud: | 43.688' DKK EXPEDIT A/S (Nu: Wanzl Nordic A/S) (2023) |
Største underskud: | -26.404' DKK EXPEDIT A/S (Nu: Wanzl Nordic A/S) (2021) |
Største egenkapital: | 200.676' DKK EXPEDIT A/S (Nu: Wanzl Nordic A/S) (2023) |
Største gæld: | 326.267' DKK EXPEDIT A/S (Nu: Wanzl Nordic A/S) (2021) |
Flest årsværk: | 240 årsværk hos EXPEDIT A/S (Nu: Wanzl Nordic A/S) (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Møllebo Komplementar ApS (11 år 9 måneder) |
Seed: 2057323399
Karrieren som erhvervsleder begyndte den dag i 2002 ved MIS Consulting Mikael Sigvardtsen Wædeled i hvervet som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Mikael Wædeled Sigvardsen der som eneste ejer også havde det fulde ansvar. Rollen som Ejer og Stifter havde Mikael i 5 år 6 måneder, før fratrædelsen den 30. april 2008.
Virksomheden opererede indenfor branchen konsulentbistand vedrørende informationsteknologi. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2008 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. april 2008.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
POMAS SKALS ApS
Ejerandel: 20-24.99% -
Møllebo Komplementar ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
K/S Møllebo Invest
Via Møllebo Komplementar ApS
Direktørposter (1)
-
POMAS SKALS ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 17.11.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (10)
-
K/S Møllebo Invest (10-14.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 09.02.2023
Registreringsdato: 09.02.2023 -
POMAS SKALS ApS
Tilknyttet som direktørDato: 17.11.2020
Registreringsdato: 17.11.2020 -
POMAS SKALS ApS (20-24.99%)
Tilknyttet som ejerDato: 01.11.2020
Registreringsdato: 01.11.2020
Blå bog (fortsat)
Mikael har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 17 år 7 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
09.02.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Ejer
01.11.2020 - Stadig aktiv
Direktør
17.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 24,5% -
Ejer
01.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 11,11% -
Direktør
01.10.2018 - 31.10.2018
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
20.03.2007 - 27.08.2008
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2018 hvor EXPEDIT A/S (Nu: Wanzl Nordic A/S) landede et overskud på 7.212' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 6 ApS (Nu: Møllebo Komplementar ApS) landede et underskud på 3' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 43.688' DKK (EXPEDIT A/S (Nu: Wanzl Nordic A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET NATURENERGI 6 ApS (Nu: Møllebo Komplementar ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 200.676' DKK (EXPEDIT A/S (Nu: Wanzl Nordic A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 6' DKK (K/S Møllebo Invest).
En af de forbindelser som går igen i Mikael' netværk er Lynge Te Lynge.