Steen Jørgensen
Erhvervsaktiv siden: | 26. apr. 1984 (40 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | STEEN JØRGENSEN UDLEJNINGSBUREAU ApS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 22.637' DKK STEEN JØRGENSEN HOLDING ApS (2022-23) |
Største underskud: | -16.111' DKK STEEN JØRGENSEN HOLDING ApS (2015-16) |
Største egenkapital: | 88.955' DKK STEEN JØRGENSEN HOLDING ApS (2022-23) |
Største gæld: | 51.463' DKK FALCO INVEST ApS (Nu: STEEN JØRGENSEN. UDLEJNINGSBUREAU ApS) (2020-21) |
Flest årsværk: | 17 årsværk hos FALCO INVEST ApS (Nu: STEEN JØRGENSEN. UDLEJNINGSBUREAU ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Direktør af STEEN JØRGENSEN. UDLEJNINGSBUREAU ApS (39 år) |
Seed: 1785242603
Det begyndte den dag i 1984 ved STEEN JØRGENSEN UDLEJNINGSBUREAU ApS i hvervet som Bestyrelsesmedlem og Direktør. Rollen som Bestyrelsesmedlem havde Steen Jørgensen i 8 år 5 måneder, før fratrædelsen den 23. oktober 1992.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 1992 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 23. oktober 1992.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
STEEN JØRGENSEN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (7)
-
KOMPLEMENTARSELSKABET FJORDSIDEVEJ ApS
Via STEEN JØRGENSEN HOLDING ApS -
FJORDSIDEVEJ VINDMØLLEPARK K/S
Via KOMPLEMENTARSELSKABET FJORDSIDEVEJ ApS -
Fåre Vindmøllelaug I/S
Via STEEN JØRGENSEN HOLDING ApSIkke offentliggjort -
Fjordsidevej Vindkraft I/S
Via STEEN JØRGENSEN HOLDING ApSIkke offentliggjort -
Volder Mark Vindkraft I/S
Via STEEN JØRGENSEN HOLDING ApSIkke offentliggjort -
Volder Mark M5 Erhverv I/S
Via STEEN JØRGENSEN HOLDING ApSIkke offentliggjort -
Solcellepark Høvsøre I/S
Via STEEN JØRGENSEN HOLDING ApSIkke offentliggjort
Direktørposter (2)
-
STEEN JØRGENSEN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 30.06.2007 -
Familien Jørgensen Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 02.07.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
FJORDSIDEVEJ VINDMØLLEPARK K/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 16.08.2010
Ejendomme (4)
Tidslinje (30)
-
FALCO INVEST ApS (Nu: STEEN JØRGENSEN. UDLEJNINGSBUREAU ApS)
Fratrådt som direktørDato: 01.07.2024
Registreringsdato: 01.07.2024 -
SJ Holding, Vrist ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 11.02.2021
Registreringsdato: 11.02.2021 -
SJ Holding, Vrist ApS
Fratrådt som direktørDato: 11.02.2021
Registreringsdato: 11.02.2021
Blå bog (fortsat)
Steen har været involveret i flere virksomheder og må betegnes som en handlekraftig erhvervsperson. Karrieren har indtil nu varet i mere end 40 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
16.05.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem -
Stifter og Ejer
01.01.2011 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.04.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: 40% -
Bestyrelsesmedlem
16.08.2010 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.08.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 48,5% -
Direktør
01.07.1985 - 01.07.2024
Reel ejer
01.05.1992 - 28.02.2019
Reel ejer
01.03.2019 - 03.07.2019
Reel ejer
04.07.2019 - 01.07.2024
Ejerandel: 60% -
Reel ejer
08.04.2021 - 31.03.2023
Ejerandel: Er reel ejer som bestyrelsesmedlem
Steen Jørgensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn STEEN JØRGENSEN HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 88.955' DKK. Gennem sit holdingselskab STEEN JØRGENSEN HOLDING ApS har Steen dermed også andele i KOMPLEMENTARSELSKABET FJORDSIDEVEJ ApS (33.34-49.99%), Fåre Vindmøllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager), FJORDSIDEVEJ VINDMØLLEPARK K/S (33.34-49.99%), Fjordsidevej Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager), Volder Mark Vindkraft I/S (Fuldt ansvarlig deltager), Volder Mark M5 Erhverv I/S (Fuldt ansvarlig deltager) og Solcellepark Høvsøre I/S (Fuldt ansvarlig deltager).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Steen Jørgensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor STEEN JØRGENSEN HOLDING ApS landede et overskud på 22.637' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015-16 hvor STEEN JØRGENSEN HOLDING ApS landede et underskud på 16.111' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 9.528' DKK (FJORDSIDEVEJ VINDMØLLEPARK K/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 33.623' DKK (FJORDSIDEVEJ VINDMØLLEPARK K/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 75' DKK (KOMPLEMENTARSELSKABET FJORDSIDEVEJ ApS).
En af de forbindelser som går igen i Steen' netværk er Niels Peder Kræmmergaard.