Ib Dybdahl Christoffersen
Karrieren startede hos: | ORTOFON A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 1.798.015' DKK C.W. OBEL. A/S (Nu: C.W. OBEL A/S) (2021) |
Største underskud: | -220.672' DKK C.W. OBEL. A/S (Nu: C.W. OBEL A/S) (2018) |
Største egenkapital: | 7.617.805' DKK C.W. OBEL. A/S (Nu: C.W. OBEL A/S) (2022) |
Største gæld: | 2.246.592' DKK C.W. OBEL. A/S (Nu: C.W. OBEL A/S) (2014) |
Seed: 1956563619
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark startede for nu mange år siden hos ORTOFON A/S i rollen som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem bestred Ib Dybdahl Christoffersen i 50 år, før stoppet d. 2. maj 1997.
I dag har virksomheden specialiseret sig indenfor fremstilling af elektroniske komponenter og plader. Virksomheden er stadig den dag i dag aktiv og seneste regnskab for 2023 som viste et overskud på 22.320' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
Ib Christoffersen
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
TRELECTORS HOLDING ApS
Ejerandel: 10-14.99%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
LECTOR ApS
Via TRELECTORS HOLDING ApS -
Lector Consulting ApS
Via TRELECTORS HOLDING ApSNyt selskab
Bestyrelsesposter (2)
-
LECTOR ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.01.2009 -
Lector Consulting ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 25.06.2024
Tidslinje (266)
-
Lector Consulting ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 25.06.2024
Registreringsdato: 25.06.2024 -
ApS KBUS 38 NR. 5268 (Nu: PIDC ApS) (100%)
Er ikke længere ejerDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020 -
PIDC ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.10.2020
Registreringsdato: 01.10.2020
Blå bog (fortsat)
Ib har været involveret i helt utroligt mange virksomheder og kan betegnes som en meget driftig forretningsleder sammenlignet med gennemsnittet af danske virksomhedsledere. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 77 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem og Ejer
25.06.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via TRELECTORS HOLDING ApS -
Ejer
01.01.2013 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Ejer
01.07.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10-14.99% -
Bestyrelsesmedlem
08.01.2009 - Stadig aktiv
Ejer
04.09.2008 - Stadig aktiv
Ejerandel: 20-24.99% Via TRELECTORS HOLDING ApS -
Ejer
01.01.2003 - 01.10.2020
Direktør
30.01.2003 - 01.10.2020
Ejerandel: 100%
Ib Dybdahl Christoffersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos K/S ASSCHENFELDT, THE PENTAGON, DERBY der præsenterede et overskud på 11.226' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2014 som bestyrelsesmedlem hos INVESTERINGSSELSKABET AE EJENDOMME A/S (Nu: Investeringsselskabet AE Ejendomme ApS) der præsenterede et underskud på 39.948' DKK.
Ib har i alt siddet i bestyrelsen hos 97 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 2 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 50 år fra 1947 til 1997 hos ORTOFON A/S.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 360.968' DKK (C.W. OBEL. A/S (Nu: C.W. OBEL A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 34.253' DKK (WORLDTICKET A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 7.555.104' DKK (C.W. OBEL. A/S (Nu: C.W. OBEL A/S)).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -60.442' DKK (INVEST B 2 B A/S (Nu: INVEST B 2 B ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Ib' netværk er Thomas Bruno Pedersen.