Morten Nødgaard Albæk
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2002 (21 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | GFU I/S (Ejer) |
Største overskud: | 144.870' DKK JOE & THE JUICE HOLDING A/S (2016) |
Største underskud: | -627.239' DKK CC Fly Holding I ApS (Nu: Rekom Group Holding ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 2.412.318' DKK JTJ Heartbeat A/S (2021) |
Største gæld: | 1.528.588' DKK JTJ Heartbeat A/S (2022) |
Flest årsværk: | 2.120 årsværk hos JOE & THE JUICE HOLDING A/S (2021) |
Længste aktivitet: | Direktør af SEA ALBAEK FUTURE ApS (9 år 8 måneder) |
Seed: 1377763678
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2002 hos GFU I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Kenneth Thue Nielsen, Christian Castenskiold-Klixbüll at Morten Nødgaard Albæk stiftede GFU I/S den dag i november 2002. Titlen som Ejer og Stifter havde Morten i 3 måneder, inden stoppet den 15. februar 2003.
Virksomheden specialiserede sig indenfor engroshandel med beklædning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 15. februar 2003.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
A Mean Company ApS
Ejerandel: 100% -
A Mean Joe ApS UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION
Ejerandel: 100% -
Voluntas Group II ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
SEA ALBAEK FUTURE ApS
Via A Mean Company ApS -
Voluntas Group A/S
Via SEA ALBAEK FUTURE ApS -
Voluntas Advisory ApS
Via Voluntas Group A/S
Direktørposter (5)
-
SEA ALBAEK FUTURE ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.01.2015 -
Voluntas Group A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2019 -
Voluntas Group II ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2024 -
A Mean Company ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.04.2015 -
Voluntas Advisory ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 15.10.2019
Bestyrelsesposter (6)
-
Rekom Group Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2018 -
Voluntas Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 18.10.2019 -
Voluntasfonden - for realisering af menneskeligt potentiale
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 24.10.2023 -
Rekom Group A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2018 -
CC Fly Holding II A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.10.2018 -
CC Mist NEW Holding II ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 29.12.2020
Ejendomme (2)
Tidslinje (94)
-
A Mean Joe ApS
Fratrådt som direktørDato: 22.08.2024
Registreringsdato: 22.08.2024 -
Voluntas Group II ApS (100%)
Tilknyttet som ejerDato: 19.02.2024
Registreringsdato: 19.02.2024 -
Voluntas Group II ApS
Tilknyttet som direktørDato: 19.02.2024
Registreringsdato: 19.02.2024
Blå bog (fortsat)
Morten har været involveret i helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget driftig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 15 år.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
19.02.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
24.10.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
29.12.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.10.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Morten Nødgaard Albæk er desuden ejer af holdingselskabet SEA ALBAEK FUTURE ApS (ejer pt. 100%). Gennem holdingselskabet SEA ALBAEK FUTURE ApS ejes der også andele i Voluntas Group A/S (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Morten Nødgaard Albæk, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Morten Nødgaard Albæk har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2016 som bestyrelsesmedlem hos JOE & THE JUICE HOLDING A/S der præsenterede et overskud på 144.870' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2023 som bestyrelsesmedlem hos CC Fly Holding I ApS (Nu: Rekom Group Holding ApS) der præsenterede et underskud på 627.239' DKK.
Morten har i alt siddet i bestyrelsen hos 38 forskellige selskaber (heraf 8 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 6 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 6 år 4 måneder fra 2016 til 2022 hos VERTIC A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 43.124' DKK (JOE & THE JUICE A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 627.239' DKK (CC Fly Holding I ApS (Nu: Rekom Group Holding ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 2.189.048' DKK (JTJ Heartbeat A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -160.117' DKK (CC Fly Holding I ApS (Nu: Rekom Group Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Morten' netværk er Adam Nederby Falbert.