Søren Bøtker Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 15. apr. 2002 (22 år 5 måneder) |
Karrieren startede hos: | LADEGAARD A/S (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 10.232' DKK MARIENDAL EL-TEKNIK A/S (2021) |
Største underskud: | -9.611' DKK CR EL & TEKNIK A/S (2022-23) |
Største egenkapital: | 33.423' DKK MARIENDAL EL-TEKNIK A/S (2021) |
Største gæld: | 75.373' DKK KILDEHAVEN A/S (2013-14) |
Flest årsværk: | 246 årsværk hos MARIENDAL EL-TEKNIK A/S (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af AKTIV PROCES A/S (20 år 6 måneder) |
Seed: 103677074
Det begyndte den dag i 2002 i LADEGAARD A/S (tidligere JENS LADEGAARD P/S PERSONALETRÆNING A/S) i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Søren Bøtker Pedersen i 10 måneder, inden stoppet d. 20. februar 2003.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 26. oktober 2005.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
AKTIV PROCES HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Charelius Vin I/S v/Søren Bøtker Pedersen & Annette C. Lund
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
AKTIV PROCES A/S
Via AKTIV PROCES HOLDING ApS
Direktørposter (1)
-
AKTIV PROCES HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.08.2004
Bestyrelsesposter (4)
-
MARIENDAL EL-TEKNIK A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.10.2020 -
PE REDSKABER A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 01.03.2010 -
AKTIV PROCES A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 02.03.2004 -
GN BELYSNING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.01.2009
Ejendomme (1)
Tidslinje (30)
-
DVS HANDEL A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 16.10.2023
Registreringsdato: 16.10.2023 -
CR EL & TEKNIK A/S (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 05.07.2023
Registreringsdato: 05.07.2023 -
MARIENDAL ENERGI TEKNIK ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 03.11.2022
Registreringsdato: 03.11.2022
Blå bog (fortsat)
Søren har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig virksomhedsleder sammenlignet med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 22 år 5 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
19.10.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.03.2010 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
19.01.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Reel ejer
01.10.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter og Direktør
13.08.2004 - Stadig aktiv
Ejer
01.01.2007 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100%
Søren Bøtker Pedersen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn AKTIV PROCES HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 3.853' DKK. Gennem sit holdingselskab AKTIV PROCES HOLDING ApS har Søren dermed også andele i AKTIV PROCES A/S (100%).
Du kan også se koncerndiagram for Søren Bøtker Pedersen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Søren Bøtker Pedersen har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021 som bestyrelsesmedlem i MARIENDAL EL-TEKNIK A/S der præsenterede et overskud på 10.232' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2022-23 som bestyrelsesmedlem i CR EL & TEKNIK A/S der præsenterede et underskud på 9.611' DKK.
Søren har i alt siddet i bestyrelsen hos 13 forskellige selskaber (heraf 4 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 4 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 20 år 6 måneder fra 2004 til i dag hos AKTIV PROCES A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 1.223' DKK (PE REDSKABER A/S).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 9.611' DKK (CR EL & TEKNIK A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 23.745' DKK (MARIENDAL EL-TEKNIK A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 94' DKK (CARL RASMUSSEN EL A/S (Nu: CR-MH Holding ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Søren' netværk er Peter Michael Nymann Nielsen.