Jesper Gettermann
Erhvervsaktiv siden: | 1. dec. 2002 (21 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Getcom v/Jesper Gettermann (Ejer) |
Største overskud: | 14.126' DKK ComIzed Holding ApS (2022) |
Største underskud: | -38' DKK ComIzed Holding ApS (2023) |
Største egenkapital: | 18.306' DKK JESPER GETTERMANN HOLDING ApS (2022) |
Største gæld: | 19.936' DKK JANSSON KOMMUNIKATION A/S (2014-15) |
Flest årsværk: | 75 årsværk hos JANSSON KOMMUNIKATION A/S (2014-15) |
Længste aktivitet: | Ejer af JESPER GETTERMANN HOLDING ApS (14 år 10 måneder) |
Seed: 2106592112
Det hele startede for alvor en dag i 2002 i Getcom v/Jesper Gettermann med titlen som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene stiftet af Jesper Gettermann der som eneste i ejerkredsen også fik det fulde ansvar. Hvervet som Ejer og Stifter bestred Jesper i 1 år 1 måned, før fratrædelsen d. 31. december 2003.
Virksomheden arbejdede indenfor branchen øvrig telekommunikation. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsrapport fra 2003 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 31. december 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
JESPER GETTERMANN HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
ComIzed Holding ApS
Via JESPER GETTERMANN HOLDING ApS -
ComIzed Consult Holding ApS
Via ComIzed Holding ApS
Direktørposter (3)
-
JESPER GETTERMANN HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.10.2009 -
ComIzed Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2016 -
ComIzed Consult Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 21.09.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
ComIzed A/S
Fratrådt som direktørDato: 18.09.2023
Registreringsdato: 18.09.2023 -
ComIzed A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.09.2023
Registreringsdato: 18.09.2023 -
ComIzed A/S
Tilknyttet som direktørDato: 21.09.2016
Registreringsdato: 21.09.2016
Blå bog (fortsat)
Jesper har været forbi mange virksomheder og kan betegnes som en yderst flittig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 19 år 11 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
21.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 57,75% -
Direktør og Reel ejer
21.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 75% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.10.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer, Bestyrelsesmedlem og Direktør
21.09.2016 - 18.09.2023
Reel ejer
21.09.2017 - 29.07.2022
Ejerandel: 63,75% -
Direktør
09.11.2005 - 19.11.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Jesper Gettermann er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn JESPER GETTERMANN HOLDING ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 16.054' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskaberne ComIzed Holding ApS (75%) & ComIzed Consult Holding ApS (57,75%), som ikke er personligt ejet.
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jesper Gettermann, det kræver kun du opretter en gratis brugerkonto. Det tager kun 1 minut, bagefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig velkommen til at forny hvis du kan lide vores tjeneste.
Kigger man nærmere i årsregnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det absolut bedste historiske resultat var i regnskabs-året 2022 hvor ComIzed Holding ApS kunne offentliggøre et overskud på 14.126' DKK.
Det absolut dårligste historiske resultat var i regnskabs-året 2023 hvor ComIzed Holding ApS kunne offentliggøre et underskud på 38' DKK.
Seneste tal
• Det bedste årsregnskab 2023 var et overskud på 278' DKK (JESPER GETTERMANN HOLDING ApS).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 38' DKK (ComIzed Holding ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 16.054' DKK (JESPER GETTERMANN HOLDING ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.148' DKK (ComIzed Consult Holding ApS).
En af de forbindelser som går igen i Jesper' netværk er Søren Bo Madsen.