Thomas Badura
Erhvervsaktiv siden: | 1. nov. 2002 (21 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SalesPeople I/S SponsorPeople (Ejer) |
Største overskud: | 1.957' DKK SponsorPeople Performance IVS (Nu: SponsorPeople Performance ApS) (2021-22) |
Største underskud: | -4.418' DKK RoSI Digital ApS (Nu: Above Sports ApS) (2023) |
Største egenkapital: | 13.467' DKK RoSI Digital ApS (Nu: Above Sports ApS) (2022-23) |
Største gæld: | 4.678' DKK PEOPLE HOLDING ApS (Nu: Amoresca Holding ApS) (2022-23) |
Flest årsværk: | 24 årsværk hos RoSI Digital ApS (Nu: Above Sports ApS) (2023) |
Længste aktivitet: | Ejer af Amoresca Holding ApS (17 år 8 måneder) |
Seed: 1229272896
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2002 hos SalesPeople I/S SponsorPeople (tidligere Salesnetwork I/S) i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Thomas Pein, Casper Bjørn Christiansen at Thomas Badura stiftede SalesPeople I/S SponsorPeople den dag i november 2002. Titlen som Ejer og Stifter havde Thomas i 2 år 10 måneder, inden stoppet den 30. september 2005.
Virksomheden specialiserede sig indenfor anden virksomhedsrådgivning. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endegyldigt den 30. september 2005.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Amoresca Holding ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SponsorPeople Performance ApS
Via Amoresca Holding ApS -
Above Sports ApS
Via Amoresca Holding ApS
Direktørposter (2)
-
Amoresca Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.11.2016 -
SponsorPeople Performance ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.11.2019
Bestyrelsesposter (1)
-
Above Sports ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 11.03.2022
Ejendomme (1)
Tidslinje (14)
-
RoSI Digital ApS (Nu: Above Sports ApS)
Fratrådt som direktørDato: 27.11.2023
Registreringsdato: 27.11.2023 -
RoSI Digital ApS (Nu: Above Sports ApS)
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 11.03.2022
Registreringsdato: 11.03.2022 -
RoSI Digital ApS (Nu: Above Sports ApS)
Tilknyttet som direktørDato: 04.12.2020
Registreringsdato: 04.12.2020
Blå bog (fortsat)
Thomas har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
08.11.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
04.12.2020 - 10.03.2022
Direktør
04.12.2020 - 27.11.2023
Reel ejer
11.03.2022 - 16.10.2023
Bestyrelsesmedlem
11.03.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
17.10.2023 - 07.05.2024
Reel ejer
08.05.2024 - 27.08.2024
Reel ejer
28.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 28,12% -
Direktør og Reel ejer
10.09.2015 - 18.05.2021
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
27.12.2006 - 23.08.2016
Ejer
27.12.2006 - Stadig aktiv
Direktør
22.11.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
30.06.2005 - 19.01.2016
Ejerandel: Intet ejerskab
Thomas Badura er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Amoresca Holding ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 786' DKK. Gennem sit holdingselskab Amoresca Holding ApS har Thomas dermed også andele i SponsorPeople Performance ApS (100%) samt Above Sports ApS (25-33.33%).
Du kan se koncerndiagram for Thomas Badura, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det tager ca. 1 min, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor SponsorPeople Performance IVS (Nu: SponsorPeople Performance ApS) landede et overskud på 1.957' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2023 hvor RoSI Digital ApS (Nu: Above Sports ApS) landede et underskud på 4.418' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er David Pansbo.