Bjørn Ibsen
Erhvervsaktiv siden: | 16. nov. 2004 (19 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Autoparts I/S (Ejer) |
Største overskud: | 256' DKK Hobrovej 11 ApS (Nu: Hotel Hejse Kro ApS) (2022-23) |
Største underskud: | -878' DKK A1 EJENDOMME ApS (2021) |
Største egenkapital: | 701' DKK Edifice Housing and Projects A/S (2022-23) |
Største gæld: | 4.185' DKK Hobrovej 11 ApS (Nu: Hotel Hejse Kro ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 1 årsværk hos Sommersted Aktivitetscenter ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Direktør af Hotel Hejse Kro ApS (5 år 7 måneder) |
Seed: 371095904
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2004 ved Autoparts I/S som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Jørgen Gerhardt Knudsen at Bjørn Ibsen stiftede Autoparts I/S den dag i november 2004. Rollen som Ejer og Stifter havde Bjørn i , før fratrædelsen den 16. november 2004.
Virksomheden opererede indenfor branchen engroshandel med reservedele og tilbehør til biler mv.. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2004 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 16. november 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Hotel Hejse Kro ApS
Ejerandel: 25-33.33%
Direktørposter (2)
-
Sommersted Aktivitetscenter ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.01.2023 -
Hotel Hejse Kro ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.02.2019
Bestyrelsesposter (2)
-
Hotel Hejse Kro ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 19.02.2019 -
Edifice Housing and Projects A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 19.02.2019
Tidslinje (33)
-
A1 EJENDOMME ApS (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 04.04.2024
Registreringsdato: 04.04.2024 -
A1 EJENDOMME ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.08.2023
Registreringsdato: 15.08.2023 -
Skærbækvej 17 Hejse IVS (Nu: Skærbækvej 17 Hejse ApS) (25-33.33%)
Er ikke længere ejerDato: 13.06.2023
Registreringsdato: 13.06.2023
Blå bog (fortsat)
Bjørn har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 13 år 4 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør
12.01.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør og Bestyrelsesmedlem
19.02.2019 - Stadig aktiv
Ejer
25.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: 30% -
Bestyrelsesmedlem
19.02.2019 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Direktør
11.09.2020 - 15.08.2023
Ejer
25.11.2020 - 04.04.2024
Ejerandel: 25-33.33% -
Direktør
28.05.2019 - 14.12.2022
Ejer
25.11.2020 - 13.06.2023
Ejerandel: 25-33.33%
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor Hobrovej 11 ApS (Nu: Hotel Hejse Kro ApS) fremviste et overskud på 256' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor A1 EJENDOMME ApS fremviste et underskud på 878' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Bjørn' netværk er Jesper Hartvig Jensen.