Thomas Vølund
Erhvervsaktiv siden: | 27. jun. 2001 (23 år 2 måneder) |
Karrieren startede hos: | VOLUND ApS (Reel ejer) |
Største overskud: | 26.713' DKK VØLUND HOLDING A/S (2022-23) |
Største underskud: | -1.256' DKK A. VØLUND & SØN HOLDING ApS (2021-22) |
Største egenkapital: | 52.909' DKK VØLUND HOLDING A/S (2022-23) |
Største gæld: | 18.926' DKK A. VØLUND & SØN A/S (Nu: AVOS A/S) (2021-22) |
Flest årsværk: | 29 årsværk hos A. VØLUND & SØN A/S (Nu: AVOS A/S) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af VOLUND ApS (23 år 2 måneder) |
Seed: 806481909
Karrieren i erhvervslivet begyndte for alvor dengang i 2001 i VOLUND ApS som Direktør og Ejer. Thomas Vølund købte virksomheden VOLUND ApS den 27. juni 2001. Thomas har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Hvervet som Direktør og Ejer har Thomas nu besiddet i 23 år 2 måneder, og er stadig aktiv i den samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen ikke-finansielle holdingselskaber. Her mere end 23 år senere er virksomheden stadig i gang og seneste årsrapport fra 2022-23 kunne fremvise et overskud på 13.346' DKK.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
A. VØLUND & SØN HOLDING ApS
Ejerandel: 15-19.99% -
VOLUND ApS
Ejerandel: 90-99.99%
Indirekte ejede Selskaber (5)
-
VØLUND HOLDING A/S
Via VOLUND ApS -
A. VØLUND & SØN ANLÆG ApS
Via VØLUND HOLDING A/S -
AVOS A/S
Via A. VØLUND & SØN ANLÆG ApS -
AVOS-Onsite ApS
Via A. VØLUND & SØN ANLÆG ApS -
Svallerup Vindmøllelaug A/S
Via VØLUND HOLDING A/S
Direktørposter (1)
-
VOLUND ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 27.06.2001
Bestyrelsesposter (1)
-
VØLUND HOLDING A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 06.02.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (16)
-
A. VØLUND & SØN ANLÆG ApS
Fratrådt som direktørDato: 15.12.2022
Registreringsdato: 15.12.2022 -
AVOS-Onsite ApS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2022
Registreringsdato: 15.12.2022 -
A. VØLUND & SØN A/S (Nu: AVOS A/S)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.12.2022
Registreringsdato: 15.12.2022
Blå bog (fortsat)
Thomas har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 2 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
28.06.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 10% -
Reel ejer
17.01.2012 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
06.02.2014 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Ejer
09.07.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 15-19.99% -
Direktør og Ejer
27.06.2001 - Stadig aktiv
Ejerandel: 90-99.99% -
Reel ejer og Bestyrelsesmedlem
01.04.2019 - 15.12.2022
Ejerandel: 40%
Thomas Vølund er indehaver af 2 personligt ejet holdingselskaber ved navn:
• VOLUND ApS (91,6% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 27.995' DKK.
• A. VØLUND & SØN HOLDING ApS (15% ejerskab), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 27.995' DKK.
I samme organisation finder man også holdingselskabet VØLUND HOLDING A/S (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan også se koncerndiagram for Thomas Vølund, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 60 sek, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor VOLUND ApS fremviste et overskud på 13.346' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021-22 hvor A. VØLUND & SØN HOLDING ApS fremviste et underskud på 1.256' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2022-23 var et overskud på 26.713' DKK (VØLUND HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 52.909' DKK (VØLUND HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.707' DKK (AVOS-Onsite ApS).
En af de forbindelser som går igen i Thomas' netværk er Anders Vølund.