Christian Ejnar Honoré
Erhvervsaktiv siden: | 4. nov. 1993 (30 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | GUDBJORG OG EJNAR HONORE'S FOND (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 170.494' DKK GUDBJORG OG EJNAR HONORE'S FOND (2021) |
Største underskud: | -784' DKK FLEXFLIGHT ApS (2017) |
Største egenkapital: | 1.291.514' DKK GUDBJORG OG EJNAR HONORE'S FOND (2022) |
Største gæld: | 112.768' DKK GUDBJORG OG EJNAR HONORE'S FOND (2014) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos FLEXFLIGHT ApS (2023) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af GUDBJORG OG EJNAR HONORE'S FOND (21 år 1 måned) |
Seed: 1381047940
Karrieren som leder begyndte for alvor dengang i 1993 hos GUDBJORG OG EJNAR HONORE'S FOND som Bestyrelsesmedlem. Titlen som Bestyrelsesmedlem havde Christian Ejnar Honoré i 21 år 1 måned, inden stoppet den 1. januar 2015.
Nu arbejder virksomheden indenfor branchen foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål. Virksomheden er stadig aktiv og seneste regnskab for 2023 kunne fremvise et overskud på 32.142' DKK.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
CHO HOLDING ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
HANGAR8 ApS
Via CHO HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
CHO HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.12.2018 -
FLEXFLIGHT ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 08.10.2012 -
HANGAR8 ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 22.08.2018
Repræsentant (2)
-
Strandhøjsvejs Vejlav
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 03.08.2024 -
Miss Ellie af Sletten
Tilknyttet som RepræsentantIndtrådt: 06.03.2023
Bestyrelsesposter (1)
-
GUDBJORG OG EJNAR HONORE'S FOND
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.09.2016
Ejendomme (1)
Tidslinje (21)
-
Strandhøjsvejs Vejlav
Tilknyttet som repræsentantDato: 03.08.2024
Registreringsdato: 03.08.2024 -
Miss Ellie af Sletten
Tilknyttet som repræsentantDato: 06.03.2023
Registreringsdato: 06.03.2023 -
CHO HOLDING ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.12.2018
Registreringsdato: 13.12.2018
Blå bog (fortsat)
Christian har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 30 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Repræsentant
03.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Repræsentant
06.03.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter og Direktør
02.08.2012 - 01.12.2018
Ejer
02.08.2012 - Stadig aktiv
Direktør og Reel ejer
13.12.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
22.08.2018 - 23.09.2018
Direktør
22.08.2018 - Stadig aktiv
Reel ejer
24.03.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 25% -
Bestyrelsesmedlem
04.11.1993 - 01.01.2015
Bestyrelsesmedlem
01.09.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab
Christian Ejnar Honoré er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn CHO HOLDING ApS (ejer pt. 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på 2.610' DKK. Igennem sit holdingselskab CHO HOLDING ApS har Christian dermed også ejerandele i HANGAR8 ApS (25-33.33%).
Udforsk også koncerndiagram for Christian Ejnar Honoré, det eneste det kræver er at du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan se og indhente koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020 hvor FLEXFLIGHT ApS fremviste et overskud på 4.890' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor FLEXFLIGHT ApS fremviste et underskud på 784' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 32.142' DKK (GUDBJORG OG EJNAR HONORE'S FOND).
• Det dårligste regnskab i 2022-23 var et underskud på 36' DKK (CHO HOLDING ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.291.116' DKK (GUDBJORG OG EJNAR HONORE'S FOND).
• Den dårligste egenkapital i 2022-23 var på 2.610' DKK (CHO HOLDING ApS).
En af de forbindelser som går igen i Christian' netværk er Ran Piontek.