René Tristan Lydiksen
Erhvervsaktiv siden: | 15. maj 2000 (24 år 4 måneder) |
Karrieren startede hos: | DOT COM AF 13. MARTS 2001 A/S (Direktør) |
Største overskud: | 599.602' DKK KOMPAN A/S (2023) |
Største underskud: | -4.633' DKK TECHNICAL TRAFFIC SOLUTIONS A/S (Nu: SWARCO ODENSE A/S) (2014) |
Største egenkapital: | 1.446.800' DKK KOMPAN Holding A/S (2023) |
Største gæld: | 507.036' DKK KOMPAN A/S (2019) |
Længste aktivitet: | Ejer af Lydiksen Home/ René L. Gregersen (6 år 2 måneder) |
Seed: 1746754391
Det begyndte for alvor dengang i 2000 i DOT COM AF 13. MARTS 2001 A/S (tidligere PLEJDRUP DOT COM A/S) som Direktør. Hvervet som Direktør havde René Tristan Lydiksen i 8 måneder, inden stoppet d. 31. januar 2001.
Dengang var virksomheden aktiv indenfor udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 11. september 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Solace One ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (1)
-
Fellow ApS
Via Solace One ApS
Direktørposter (2)
-
Fellow ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 13.04.2023 -
Solace One ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 19.11.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
Dansk Websalg ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 04.01.2022
Ejendomme (2)
Tidslinje (48)
-
Fellow ApS
Tilknyttet som direktørDato: 13.04.2023
Registreringsdato: 13.04.2023 -
SIMA INNOVATION ApS (Nu: SIMA INNOVATION A/S) (Formand)
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 15.03.2023
Registreringsdato: 15.03.2023 -
OXYGEN A/S
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 08.02.2023
Registreringsdato: 08.02.2023
Blå bog (fortsat)
René har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig forretningsleder hvis man sammenligner med andre danske erhvervsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 19 år 1 måned.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer og Direktør
13.04.2023 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Bestyrelsesmedlem
04.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
08.09.2020 - 15.03.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
01.01.2019 - 08.02.2023
Ejerandel: Intet ejerskab -
Bestyrelsesmedlem
13.06.2019 - 05.02.2020
Ejerandel: Intet ejerskab
René Tristan Lydiksen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Solace One ApS (100% ejerskab), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 717' DKK. Igennem sit holdingselskab Solace One ApS har René dermed også ejerandele i Fellow ApS (50-66.65%).
Du kan også se koncerndiagram for René Tristan Lydiksen, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor KOMPAN A/S fremviste et overskud på 41.453' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 599.602' DKK (KOMPAN A/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.688' DKK (Dansk Websalg ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.446.800' DKK (KOMPAN Holding A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -1.067' DKK (Dansk Websalg ApS).
En af de forbindelser som går igen i René' netværk er Marco Bjørslev Jensen.