Thor Brammer Jacobsen
Erhvervsaktiv siden: | 11. dec. 2002 (21 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | JAWSCPH (Ejer) |
Største overskud: | 2.050' DKK Bad Land ApS (2021-22) |
Største underskud: | -1.811' DKK Bad Land ApS (2022-23) |
Største egenkapital: | 2.593' DKK NEW LAND P/S (2021) |
Største gæld: | 10.483' DKK NEW LAND P/S (2023) |
Flest årsværk: | 5 årsværk hos NEW LAND P/S (2021) |
Længste aktivitet: | Ejer af JAWSCPH (21 år 9 måneder) |
Seed: 1144262548
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte for alvor dengang i 2002 ved JAWSCPH (tidligere Thor Jacobsen) som Ejer og Stifter. Virksomheden blev alene grundlagt af Thor Brammer Jacobsen og har som eneste ejer fået hele ansvaret og fuld stemmeret i virksomheden. Rollen som Ejer og Stifter har Thor nu besiddet i 21 år 9 måneder, og er stadig aktiv i samme rolle i dag.
Virksomheden arbejder indenfor branchen produktion af film og videofilm.
Direkte ejede Selskaber (3)
-
NEW LAND KOMPLEMENTAR ApS
Ejerandel: 33.34-49.99% -
JAWSCPH
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Thunder ApS
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
NEW LAND P/S
Via NEW LAND KOMPLEMENTAR ApS -
Bad Land ApS
Via Thunder ApS -
HANREJ ApS UNDER TVANGSOPLØSNING
Via Bad Land ApS
Direktørposter (3)
-
NEW LAND KOMPLEMENTAR ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2014 -
Thunder ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.03.2018 -
NEW LAND P/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 01.07.2014
Bestyrelsesposter (1)
-
NEW LAND P/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (24)
-
BeKind Agency I/S (Nu: ArtOfficial Agency CPH I/S) (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.12.2022
Registreringsdato: 30.12.2022 -
AskFive IVS
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 18.05.2022
Registreringsdato: 18.05.2022 -
Klub Creative I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 31.12.2018
Registreringsdato: 31.12.2018
Blå bog (fortsat)
Thor har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 9 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
14.12.2021 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
09.03.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Stifter og Ejer
11.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Reel ejer
01.05.2018 - 26.01.2024
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse -
Stifter og Ejer
01.10.2012 - 30.12.2022
Reel ejer
01.10.2012 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50%
Thor Brammer Jacobsen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Thunder ApS (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 174' DKK. Igennem sit holdingselskab Thunder ApS har Thor dermed også ejerandele i Bad Land ApS (50-66.65%).
Prøv også det interaktive koncerndiagram for Thor Brammer Jacobsen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2021 hvor NEW LAND P/S fremviste et overskud på 1.244' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022 hvor NEW LAND P/S fremviste et underskud på 371' DKK.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 76' DKK (NEW LAND P/S).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 9' DKK (Thunder IVS (Nu: Thunder ApS)).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 1.423' DKK (NEW LAND P/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på -20' DKK (NEW LAND KOMPLEMENTAR IVS (Nu: NEW LAND KOMPLEMENTAR ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Thor' netværk er Stephanie Flindt Aagaard.