Michael Farver Sørensen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2003 (21 år 8 måneder) |
Karrieren startede hos: | Farver Rejser I/S v/Michael FarverSørensen & Ove Sørensen (Ejer) |
Største overskud: | 4.481' DKK SUPREME ROLLERS ApS (Nu: JustSupreme ApS) (2020-21) |
Største underskud: | -1.401' DKK SUPREME ROLLERS ApS (Nu: JustSupreme ApS) (2022-23) |
Største egenkapital: | 7.716' DKK SUPREME ROLLERS ApS (Nu: JustSupreme ApS) (2020-21) |
Største gæld: | 17.839' DKK SUPREME ROLLERS ApS (Nu: JustSupreme ApS) (2021-22) |
Flest årsværk: | 6 årsværk hos SUPREME ROLLERS ApS (Nu: JustSupreme ApS) (2022-23) |
Længste aktivitet: | Ejer af MICHAEL FARVER HOLDING ApS (18 år 9 måneder) |
Seed: 1676201104
Karrieren som erhvervsperson begyndte for alvor dengang i 2003 ved Farver Rejser I/S v/Michael FarverSørensen & Ove Sørensen som Ejer og Stifter. Det var sammen med partneren Ove Sørensen at Michael Farver Sørensen stiftede Farver Rejser I/S v/Michael FarverSørensen & Ove Sørensen den dag i januar 2003. Rollen som Ejer og Stifter havde Michael i 7 år 10 måneder, før fratrædelsen den 8. november 2010.
Virksomheden opererede indenfor branchen rejsearrangører. Virksomheden er ikke længere aktiv og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 8. november 2010.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
MICHAEL FARVER HOLDING ApS
Ejerandel: 100% -
Strandgården
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
JustSupreme ApS
Via MICHAEL FARVER HOLDING ApS -
SUPREME FOOD ApS
Via MICHAEL FARVER HOLDING ApS
Direktørposter (3)
-
MICHAEL FARVER HOLDING ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2005 -
JustSupreme ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 05.12.2005 -
SUPREME FOOD ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 26.02.2014
Ejendomme (1)
Tidslinje (11)
-
Strandgården (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 19.03.2020
Registreringsdato: 19.03.2020 -
GIGASPORT ApS
Fratrådt som direktørDato: 01.06.2018
Registreringsdato: 01.06.2018 -
SUPREME FOOD ApS
Tilknyttet som direktørDato: 26.02.2014
Registreringsdato: 26.02.2014
Blå bog (fortsat)
Michael har været inde over flere virksomheder og kan betegnes som en arbejdsom serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 21 år 8 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
19.03.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør
26.02.2014 - Stadig aktiv
Reel ejer
06.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,67% -
Stifter, Ejer og Direktør
05.12.2005 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Direktør
05.12.2005 - Stadig aktiv
Reel ejer
31.03.2016 - Stadig aktiv
Ejerandel: 12% -
Direktør
26.02.2014 - 01.06.2018
Ejerandel: Intet ejerskab
Michael Farver Sørensen er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn MICHAEL FARVER HOLDING ApS (ejer lige nu 100%), som i 2022-23 kunne fremvise en egenkapital på -236' DKK. Igennem sit holdingselskab MICHAEL FARVER HOLDING ApS har Michael dermed også ejerandele i JustSupreme ApS (10-14.99%) og SUPREME FOOD ApS (66.66-89.99%).
Du kan se koncerndiagram for Michael Farver Sørensen, du skal blot oprette en gratis brugerkonto. Det kan klares på 1 minut, herefter kan du gratis afprøve alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores online tjeneste.
Kigger man i årsregnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det bedste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2020-21 hvor SUPREME ROLLERS ApS (Nu: JustSupreme ApS) fremviste et overskud på 4.481' DKK.
Det dårligste historiske resultat nogensinde var for regnskabsåret 2022-23 hvor SUPREME ROLLERS ApS (Nu: JustSupreme ApS) fremviste et underskud på 1.401' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Michael' netværk er Tom Michael Reimann.