Per Aagaard Hansen
Erhvervsaktiv siden: | 1. jan. 2003 (21 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | Friendship Marketing I/S (Ejer) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af VEMMETOFTE MENIGHEDSRÅD (3 år 10 måneder) |
Seed: 782241955
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 2003 ved Friendship Marketing I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaen Susanne Gade Esven at Per Aagaard Hansen stiftede Friendship Marketing I/S den dag i januar 2003. Rollen som Ejer og Stifter havde Per i 2 år 5 måneder, før fratrædelsen den 30. juni 2005.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2005 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 30. juni 2005.
Tidslinje (4)
-
Friendship Marketing v/Per Aagaard Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.09.2010
Registreringsdato: 30.09.2010 -
Friendship Marketing v/Per Aagaard Hansen (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 01.01.2010
Registreringsdato: 01.01.2010 -
Friendship Marketing I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Er ikke længere ejerDato: 30.06.2005
Registreringsdato: 30.06.2005
Blå bog (fortsat)
Per har sidenhen været involveret i flere andre danske virksomheder. Karrieren har indtil nu varet i mere end 7 år 1 måned.
Har været omkring følgende virksomheder:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
27.11.2020 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som menighedsrådsmedlem -
Stifter og Ejer
01.01.2010 - 30.09.2010
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Stifter og Ejer
01.01.2003 - 30.06.2005
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager