Martin Stockholm
Erhvervsaktiv siden: | 15. sep. 2008 (16 år) |
Karrieren startede hos: | FONDEN DANMARKS MUSEUM FOR LYSTSEJLADS (Bestyrelsesmedlem) |
Største overskud: | 2.525' DKK SYS-C APS (2022) |
Største underskud: | -2.480' DKK DanaDynamics ApS (2023) |
Største egenkapital: | 6.479' DKK DanaDynamics ApS (2022) |
Største gæld: | 12.463' DKK DanaDynamics ApS (2023) |
Flest årsværk: | 10 årsværk hos DanaDynamics ApS (2021) |
Længste aktivitet: | Reel ejer af FONDEN DANMARKS MUSEUM FOR LYSTSEJLADS (6 år 9 måneder) |
Seed: 657869242
Karrieren som erhvervsperson i Danmark startede i 2008 ved FONDEN DANMARKS MUSEUM FOR LYSTSEJLADS (tidligere Fonden 'danmarks Museum for Lystsejlads'. Valdemars Slot) i rollen som Bestyrelsesmedlem og Reel ejer. Rollen som Bestyrelsesmedlem bestred Martin Stockholm i 5 år 3 måneder, før stoppet den 10. januar 2014.
Nu har virksomheden specialiseret sig indenfor museer. Virksomheden er stadig aktiv men har pt. ikke aflagt sit første årsregnskab.
Direkte ejede Selskaber (2)
-
BonaCura
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltagerIkke offentliggjort -
Oliventræet Aps
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
SYS-C APS
Via Oliventræet Aps -
DanaDynamics ApS
Via SYS-C APS
Direktørposter (3)
-
DanaDynamics ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 09.09.2020 -
SYS-C APS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.06.2018 -
Oliventræet Aps
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 29.05.2018
Bestyrelsesposter (1)
-
DanaDynamics ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 01.07.2018
Ejendomme (1)
Tidslinje (10)
-
DanaDynamics ApS
Tilknyttet som direktørDato: 09.09.2020
Registreringsdato: 09.09.2020 -
DanaDynamics ApS
Fratrådt som direktørDato: 08.09.2020
Registreringsdato: 08.09.2020 -
DanaDynamics ApS
Tilknyttet som direktørDato: 01.07.2018
Registreringsdato: 01.07.2018
Blå bog (fortsat)
Martin har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 12 år 1 måned.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Direktør og Reel ejer
06.06.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50% -
Stifter, Ejer og Direktør
29.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Ejer
24.05.2018 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Direktør og Reel ejer
01.07.2018 - 09.01.2022
Bestyrelsesmedlem
01.07.2018 - Stadig aktiv
Direktør
09.09.2020 - Stadig aktiv
Reel ejer
10.01.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 37,57% -
Bestyrelsesmedlem
15.09.2008 - 10.01.2014
Reel ejer
29.11.2017 - Stadig aktiv
Ejerandel: Er reel ejer som udpeget daglig ledelse
Martin Stockholm er også indehaver af et personligt ejet holdingselskab ved navn Oliventræet Aps (ejer lige nu 100%), som i 2023 kunne fremvise en egenkapital på 1.445' DKK. I samme organisation finder man også holdingselskabet SYS-C APS (50%), som ikke er personligt ejet.
Du kan se koncerndiagram for Martin Stockholm, du skal blot oprette en gratis bruger. Det kan klares på 1 min, bagefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du også kan se interaktive koncern-diagrammer og downloade i PDF-format. Efter de første 7 dage nedgraderes din brugerkonto til en alm. gratis konto, du er selvfølgelig hjertens velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2022 hvor SYS-C APS kunne fremvise et overskud på 2.525' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2023 hvor DanaDynamics ApS kunne fremvise et underskud på 2.480' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.480' DKK (DanaDynamics ApS).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 4.611' DKK (DanaDynamics ApS).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 1.445' DKK (Oliventræet IVS (Nu: Oliventræet Aps)).
En af de forbindelser som går igen i Martin' netværk er Lasse Møller.