Jens Thrane-Møller
Erhvervsaktiv siden: | 19. dec. 1997 (26 år 9 måneder) |
Karrieren startede hos: | SAATCHI & SAATCHI A/S (Direktør) |
Største overskud: | 86.749' DKK MAGNETIX A/S (Nu: Merkle Denmark A/S) (2021) |
Største underskud: | -7.176' DKK REPUBLICA UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS) (2019) |
Største egenkapital: | 84.391' DKK MAGNETIX A/S (Nu: Merkle Denmark A/S) (2021) |
Største gæld: | 102.080' DKK MAGNETIX A/S (Nu: Merkle Denmark A/S) (2022) |
Længste aktivitet: | Bestyrelsesmedlem af Maze & Partners Danmark A/S (18 år 3 måneder) |
Seed: 856362570
Karrieren som erhvervsaktiv begyndte den dag i 1997 i SAATCHI & SAATCHI A/S (tidligere SAATCHI & SAATCHI ADVERTISING A/S) i hvervet som Direktør. Hvervet som Direktør havde Jens Thrane-Møller i 1 år 10 måneder, inden stoppet d. 31. oktober 1999.
Virksomheden var dengang aktiv indenfor reklamebureauer. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2015 viste et underskud på 1.125' DKK. Virksomheden ophørte slutteligt den 31. december 2016.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
THRANE MARKET CONSULT A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (3)
-
MSQ Holding ApS
Via THRANE MARKET CONSULT A/S -
MARKETSQUARE A/S
Via MSQ Holding ApS -
Marketsquare People ApS
Via MSQ Holding ApS
Direktørposter (3)
-
MSQ Holding ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 28.12.2018 -
Marketsquare People ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2022 -
THRANE MARKET CONSULT A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 14.05.2009
Bestyrelsesposter (5)
-
MARKETSQUARE A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 08.01.2019 -
MSQ Holding ApS
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 07.01.2019 -
THRANE MARKET CONSULT A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 14.05.2009 -
AKTIESELSKABET P. HATTEN & CO
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 20.03.2015 -
Maze & Partners Danmark A/S
Bestyrelsesmedlem (Formand)Indtrådt: 30.05.2006
Ejendomme (2)
Tidslinje (44)
-
Marketsquare People ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.09.2022
Registreringsdato: 06.09.2022 -
MARKETSQUARE A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.01.2019
Registreringsdato: 08.01.2019 -
MSQ Holding ApS
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 07.01.2019
Registreringsdato: 07.01.2019
Blå bog (fortsat)
Jens har en portefølge af helt ekstraordinært mange virksomheder og må betegnes som en meget ihærdig erhvervsleder sammenlignet med andre danske virksomhedsledere. Karrieren har indtil nu varet i mere end 26 år 9 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Bestyrelsesmedlem
20.03.2015 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Stifter, Direktør, Ejer og Bestyrelsesmedlem
14.05.2009 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
30.05.2006 - Stadig aktiv
Ejerandel: Intet ejerskab -
Reel ejer
06.09.2022 - 19.09.2022
Direktør
06.09.2022 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 35% -
Direktør
14.09.2009 - Stadig aktiv
Reel ejer
08.01.2019 - 19.09.2022
Bestyrelsesmedlem
08.01.2019 - Stadig aktiv
Reel ejer
20.09.2022 - Stadig aktiv
Ejerandel: 66,5%
Jens Thrane-Møller er desuden ejer af 2 holdingselskaber MSQ Holding ApS (70%) & Marketsquare People ApS (25%).
Tjek også vores interaktive koncerndiagram for Jens Thrane-Møller, det kræver kun du opretter en gratis bruger. Det tager kun 60 sekunder, herefter kan du gratis benytte alle ownr.dk funktioner i 7 dage hvor du kan opleve interaktive koncern-diagrammer samt download af koncern-diagrammer i PDF-format. Efter 7 dage nedgraderes din konto til en alm. gratis brugerkonto, du er selvfølgelig mere end velkommen til at forny hvis du er tilfreds med vores tjeneste.
Jens Thrane-Møller har haft flere bestyrelsesposter gennem sin karriere, og har bla. været med til at godkende:
Et positivt årsregnskab i 2021-22 som bestyrelsesmedlem i AKTIESELSKABET P. HATTEN & CO der præsenterede et overskud på 24.193' DKK.
Et negativt årsregnskab i 2018 som bestyrelsesmedlem i BOARD GOVERNANCE A/S (Nu: BOARD OFFICE A/S) der præsenterede et underskud på 1.445' DKK.
Jens har i alt siddet i bestyrelsen hos 15 forskellige selskaber (heraf 5 som formand) og er i øjeblikket aktiv i 5 bestyrelses-roller.
Den længste periode i en bestyrelse er på 18 år 3 måneder fra 2006 til i dag hos Maze & Partners Danmark A/S.
Seneste tal
• Det bedste regnskab i 2023 var et overskud på 23.232' DKK (MAGNETIX A/S (Nu: Merkle Denmark A/S)).
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 2.371' DKK (BOARD GOVERNANCE A/S (Nu: BOARD OFFICE A/S)).
• Den bedste egenkapital i 2022-23 var på 62.918' DKK (AKTIESELSKABET P. HATTEN & CO).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 160' DKK (REPUBLICA UMWELT A/S (Nu: UMWELT ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Jens' netværk er Steen Halbye.