Tea Birgit Pedersen
Erhvervsaktiv siden: | 8. nov. 1995 (28 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | SKOVBY BRUGSFORENING. BOGENSE (Bestyrelsesmedlem) |
Længste aktivitet: | Ejer af Tranekær Møllelaug I/S (21 år 9 måneder) |
Seed: 1000756887
Karrieren som erhvervsaktiv i Danmark begyndte den dag i 1995 i SKOVBY BRUGSFORENING. BOGENSE i hvervet som Bestyrelsesmedlem. Hvervet som Bestyrelsesmedlem havde Tea Birgit Pedersen i 1 år 4 måneder, inden stoppet d. 22. marts 1997.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2010 er ukendt. Virksomheden ophørte slutteligt den 14. juni 2010.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
Tranekær Møllelaug I/S
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager
Ejendomme (1)
Tidslinje (3)
-
Tranekær Møllelaug I/S (Fuldt ansvarlig deltager)
Tilknyttet som ejerDato: 18.12.2002
Registreringsdato: 18.12.2002 -
SKOVBY BRUGSFORENING. BOGENSE
Fratrådt som bestyrelsesmedlemDato: 22.03.1997
Registreringsdato: 22.03.1997 -
SKOVBY BRUGSFORENING. BOGENSE
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 08.11.1995
Registreringsdato: 08.11.1995
Blå bog (fortsat)
Tea har sidenhen været inde omkring én anden dansk virksomhed. Karrieren har indtil nu varet i mere end 23 år 2 måneder.
-
SelskabRolleEjerandel
-
Ejer
18.12.2002 - Stadig aktiv
Ejerandel: Fuldt ansvarlig deltager -
Bestyrelsesmedlem
08.11.1995 - 22.03.1997
Ejerandel: Intet ejerskab
En af de forbindelser som går igen i Tea' netværk er Ulrik Thiesen.