Mark Rees-Andersen
Erhvervsaktiv siden: | 1. feb. 2003 (21 år 7 måneder) |
Karrieren startede hos: | Webdraw.dk I/S (Ejer) |
Største overskud: | 69' DKK MARK REES-ANDERSEN HOLDING ApS (Nu: MAAL GAMES ApS) (2015) |
Største underskud: | -65' DKK HiveMined IVS (2017) |
Største egenkapital: | 64' DKK MARK REES-ANDERSEN HOLDING ApS (Nu: MAAL GAMES ApS) (2015) |
Største gæld: | 247' DKK HiveMined IVS (2017) |
Længste aktivitet: | Ejer af MAAL GAMES ApS (9 år 7 måneder) |
Seed: 1101847606
Karrieren som erhvervsperson i Danmark begyndte den dag i 2003 ved Webdraw.dk I/S i hvervet som Ejer og Stifter. Det var sammen med kollegaerne Mikkel Christian Sørensen, Kim Jensen at Mark Rees-Andersen stiftede Webdraw.dk I/S den dag i februar 2003. Rollen som Ejer og Stifter havde Mark i 7 måneder, før fratrædelsen den 1. oktober 2003.
Virksomheden opererede indenfor branchen udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software. Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsregnskab for 2003 er ukendt. Virksomheden ophørte endeligt den 1. oktober 2003.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
inkl.AI ApS
Ejerandel: 50-66.65%
Direktørposter (1)
-
inkl.AI ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 06.09.2024 Ny
Ejendomme (1)
Tidslinje (28)
-
inkl.AI ApS (50-66.65%)
Tilknyttet som ejerDato: 06.09.2024
Registreringsdato: 06.09.2024 -
inkl.AI ApS
Tilknyttet som direktørDato: 06.09.2024
Registreringsdato: 06.09.2024 -
HiveMined Security ApS (100%)
Er ikke længere ejerDato: 09.08.2024
Registreringsdato: 09.08.2024
Blå bog (fortsat)
Mark har været involveret i mange virksomheder og må betegnes som lidt af en serieiværksætter. Karrieren har indtil nu varet i mere end 16 år 5 måneder.
Blandt virksomhederne kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Stifter, Direktør og Ejer
06.09.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 50-66.65% -
Stifter og Reel ejer
04.12.2018 - 09.08.2024
Direktør
01.01.2019 - 31.07.2019
Ejer
01.01.2019 - 09.08.2024
Bestyrelsesmedlem
01.08.2019 - 13.03.2022
Bestyrelsesmedlem
01.08.2019 - 16.08.2023
Direktør
14.03.2022 - 16.08.2023
Ejerandel: 100% -
Stifter og Direktør
01.01.2017 - 16.08.2019
Ejer
31.08.2017 - 16.08.2019
Ejerandel: 55% -
Stifter, Direktør og Ejer
24.11.2008 - 25.06.2018
Bestyrelsesmedlem
27.05.2011 - 19.06.2014
Direktør
12.09.2017 - 25.06.2018
Ejerandel: 50% -
Direktør
24.11.2008 - 19.10.2015
Ejerandel: Intet ejerskab
Kigger man i regnskaberne for de forskellige selskaber, kan man finde frem til:
Det bedste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2015 hvor MARK REES-ANDERSEN HOLDING ApS (Nu: MAAL GAMES ApS) landede et overskud på 69' DKK.
Det dårligste resultat nogensinde var for regnskabsåret 2017 hvor HiveMined IVS landede et underskud på 65' DKK.
En af de forbindelser som går igen i Mark' netværk er Henrik Gilvad.