Maria Theresa Lysgaard Søndergaard
Erhvervsaktiv siden: | 12. nov. 2001 (22 år 10 måneder) |
Karrieren startede hos: | Interessentskabet m. t. Ellen Theresa (Ejer) |
Største overskud: | 21.651' DKK MTSL HOLDING A/S (2018) |
Største underskud: | -25.664' DKK MTSL HOLDING A/S (2014) |
Største egenkapital: | 66.271' DKK MTSL HOLDING A/S (2014) |
Største gæld: | 140.957' DKK MTSL HOLDING A/S (2016) |
Flest årsværk: | 28 årsværk hos MTSL HOLDING A/S (2016) |
Længste aktivitet: | Ejer af MTSL HOLDING A/S (15 år 1 måned) |
Seed: 1045927849
Karrieren som erhvervsperson startede i 2001 i Interessentskabet m. t. Ellen Theresa i rollen som Ejer. Maria Theresa Lysgaard Søndergaard købte en del af virksomheden d. 12. november 2001 og havde dermed en ejerandel på Fuldt ansvarlig deltager. På det tidspunkt bestod ejerkredsen foruden Maria af: Vitta Theresa Lysgaard, Knud Lysgaard, TANKSKIBSREDERIET HERNING A/S og 2 andre personer. Hvervet som Ejer bestred Maria i 2 år 5 måneder, før fratrædelsen d. 16. april 2004.
Virksomheden er dog ikke aktiv længere og det sidste indleverede årsrapport fra 2004 er ukendt. Virksomheden lukkede slutteligt d. 16. april 2004.
Direkte ejede Selskaber (1)
-
MTSL HOLDING A/S
Ejerandel: 100%
Indirekte ejede Selskaber (2)
-
MTSL Operation ApS
Via MTSL HOLDING A/S -
Dania Energy Supply ApS
Via MTSL Operation ApS
Direktørposter (2)
-
MTSL HOLDING A/S
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.08.2024 -
MTSL Operation ApS
Tilknyttet som DirektørIndtrådt: 12.08.2024
Bestyrelsesposter (1)
-
MTSL HOLDING A/S
BestyrelsesmedlemIndtrådt: 12.08.2024
Tidslinje (26)
-
MTSL Operation ApS
Tilknyttet som direktørDato: 12.08.2024
Registreringsdato: 12.08.2024 -
MTSL HOLDING A/S
Tilknyttet som direktørDato: 12.08.2024
Registreringsdato: 12.08.2024 -
MTSL HOLDING A/S
Tilknyttet som bestyrelsesmedlemDato: 12.08.2024
Registreringsdato: 12.08.2024
Blå bog (fortsat)
Maria har været engageret i flere virksomheder og må betegnes som en yderst handlekraftig iværksætter. Har indtil videre haft en erhvervskarriere på mere end 22 år 10 måneder.
Blandt de mange virksomheder kan nævnes:
-
SelskabRolleEjerandel
-
Reel ejer
12.09.2012 - Stadig aktiv
Direktør
12.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Bestyrelsesmedlem
14.08.2009 - 06.09.2015
Direktør
14.08.2009 - 07.09.2015
Ejer
14.08.2009 - Stadig aktiv
Bestyrelsesmedlem
07.09.2015 - 11.08.2024
Bestyrelsesmedlem og Direktør
12.08.2024 - Stadig aktiv
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
03.05.2015 - 08.03.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
29.01.2015 - 08.03.2024
Ejerandel: 100% -
Reel ejer
30.01.2015 - 23.06.2020
Ejerandel: 100%
Kigger man nærmere i regnskaberne for de forskellige virksomheder, kan man finde frem til:
Det absolut bedste resultat var i regnskabs-året 2018 hvor MTSL HOLDING A/S kunne fremvise et overskud på 21.651' DKK.
Det absolut dårligste resultat var i regnskabs-året 2014 hvor MTSL HOLDING A/S kunne fremvise et underskud på 25.664' DKK.
Seneste tal
• Det dårligste regnskab i 2023 var et underskud på 3.074' DKK (MTSL HOLDING A/S).
• Den bedste egenkapital i 2023 var på 25.651' DKK (MTSL HOLDING A/S).
• Den dårligste egenkapital i 2023 var på 10.976' DKK (TSL SHIPPING & TRADING ApS (Nu: MTSL Operation ApS)).
En af de forbindelser som går igen i Maria' netværk er Kenn Thyge Søndergaard.